EP0389358 - Leitwerkausspreizungssystem für ein Geschoss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.09.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THOMSON-BRANDT ARMEMENTS Tour Chenonceaux 204, rond-point du Pont de Sèvres 92516 Boulogne-Billancourt / FR | [N/P] |
Frühere [1990/39] | Für alle benannten Staaten THOMSON-BRANDT ARMEMENTS Tour Chenonceaux 204, rond-point du Pont de Sèvres F-92516 Boulogne-Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
Baubry, Bernard Thomson-CSF, SCPI - Cédex 67 F-92045 Paris la Défense / FR | [1990/39] | Vertreter | Benoit, Monique, et al Thomson-CSF Propriété Intellectuelle 13, Avenue du Président Salvador Allende 94117 Arcueil Cédex / FR | [N/P] |
Frühere [1990/39] | Benoit, Monique, et al THOMSON-CSF SCPI B.P. 329 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90400758.0 | 20.03.1990 | [1990/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19890003924 | 24.03.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8903924 | [1990/39] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0389358 | Datum: | 26.09.1990 | Sprache: | FR | [1990/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0389358 | Datum: | 18.11.1993 | Sprache: | FR | [1993/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.1990 | Klassifikation | IPC: | F42B10/20 | [1990/39] | CPC: |
F42B10/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL, SE [1990/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leitwerkausspreizungssystem für ein Geschoss | [1990/39] | Englisch: | Opening system for spreading wings on a projectile | [1990/39] | Französisch: | Système d'ouverture d'un empennage déployant pour projectile | [1990/39] | Prüfungsverfahren | 21.02.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/16] | 14.05.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.09.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.05.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.08.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.11.1993 | ES | 18.11.1993 | GB | 18.11.1993 | IT | 18.11.1993 | NL | 18.11.1993 | SE | 18.11.1993 | CH | 31.03.1994 | LI | 31.03.1994 | [2002/25] |
Frühere [1999/42] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
IT | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
CH | 31.03.1994 | ||
LI | 31.03.1994 | ||
Frühere [1995/03] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
CH | 31.03.1994 | ||
LI | 31.03.1994 | ||
Frühere [1994/49] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
Frühere [1994/39] | AT | 18.11.1993 | |
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
Frühere [1994/32] | AT | 18.11.1993 | |
SE | 18.11.1993 | ||
Frühere [1994/28] | SE | 18.11.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2801587 (GOULD ALBERT S); | [A]US2821924 (HANSEN LAWRENCE J, et al); | [A]FR1152013 (BRAUNSCHWEIGER METALLWERK F CH); | [A]US3196793 (VELJKO MILENKOVIC, et al); | [A]US3304030 (WEIMHOLT JAMES E, et al); | [A]US4262862 (HUETTER HORST) |