EP0396521 - Vorrichtung und Verfahren zum Laden von elektronischen Komponentenbehältertuben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.07.1995 [1995/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1990/45] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Gill, Elmer Junior 7866 Lakewood Drive Austin, Texas 78750 / US | 02 /
Hunt, Ronald Eugene 211 Buck Bend Georgetown, Texas 78628 / US | 03 /
Whitehead, Verlon Eugene 8815 Mesa Drive Austin, Texas 78759 / US | [1990/45] | Vertreter | Burt, Roger James, et al IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | [N/P] |
Frühere [1993/40] | Burt, Roger James, Dr., et al IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1993/20] | Blakemore, Frederick Norman IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1990/45] | Johansson, Lars E. IBM Svenska AB, SW Intellectual Property Dept. S-163 92 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90850151.3 | 24.04.1990 | [1990/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890347691 | 05.05.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 347691 | [1990/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0396521 | Datum: | 07.11.1990 | Sprache: | EN | [1990/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0396521 | Datum: | 21.08.1991 | Sprache: | EN | [1991/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0396521 | Datum: | 03.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.1991 | Klassifikation | IPC: | H05K13/02, H01L21/00 | [1991/43] | CPC: |
H05K13/021 (EP,US)
|
Frühere IPC [1990/45] | H01L21/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1990/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zum Laden von elektronischen Komponentenbehältertuben | [1990/45] | Englisch: | Apparatus and method for loading electronic component carrier tubes | [1990/45] | Französisch: | Appareil et méthode de charge de tubes contenant des composants électroniques | [1990/45] | Prüfungsverfahren | 13.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/06] | 24.11.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.03.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 10.07.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 24.01.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 28.01.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.05.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3080092 (ZDANIS JOHN S); | [A]US4194865 (BANDOH KAZUO [JP]) |