EP0421963 - Schublade für Paletten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.04.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.06.1992 [1992/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BT INDUSTRIES AB P.O. Box 470 581 05 Linköping / SE | [N/P] |
Frühere [1991/15] | Für alle benannten Staaten BT INDUSTRIES AB P.O. Box 470 S-581 05 Linköping / SE | Erfinder | 01 /
Adell, Lars Fylkinggatan 45 S-595 00 Mjölby / SE | [1991/15] | Vertreter | Norin, Klas Ericsson AB Patent Unit Service Layer & Multimedia Torhamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [1991/15] | Norin, Klas Kooperativa förbundet Patent Department P.O. Box 15200 S-104 65 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90850302.2 | 06.09.1990 | [1991/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19890002971 | 11.09.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 8902971 | [1991/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0421963 | Datum: | 10.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1991 | Klassifikation | IPC: | B65G1/02, B65G7/08 | [1991/15] | CPC: |
B65G1/026 (EP);
B65G7/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1991/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schublade für Paletten | [1991/15] | Englisch: | A pallet drawer | [1991/15] | Französisch: | Tiroir pour palettes | [1991/15] | Akte vernichtet: | 22.02.2000 | Prüfungsverfahren | 11.10.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/23] | 10.01.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/23] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2312426 ; | [A]FR2614878 ; | [A]DE8232005U ; | [A]DE3248012 ; | [A]FR2429170 |