EP0407544 - MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN PROTEIN C [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.04.1996 [1996/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oklahoma Medical Research Foundation 825 N.E. 13th Street Oklahoma City, OK 73104 / US | [N/P] |
Frühere [1991/03] | Für alle benannten Staaten Oklahoma Medical Research Foundation 825 N.E. 13th Street Oklahoma City Oklahoma 73104 / US | Erfinder | 01 /
ESMON, Charles, T. 5800 North Stonewall Oklahoma City, OK 73111 / US | 02 /
ESMON, Naomi, L. 5800 North Stonewall Oklahoma City, OK 73111 / US | [1991/03] | Vertreter | Bassett, Richard Simon, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [1991/03] | Bassett, Richard Simon, et al ERIC POTTER & CLARKSON St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90902092.7 | 28.12.1989 | [1991/03] | WO1989US05851 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880292447 | 30.12.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 292447 | [1991/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9007524 | Datum: | 12.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0407544 | Datum: | 16.01.1991 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.07.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1991/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0407544 | Datum: | 03.05.1995 | Sprache: | EN | [1995/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.07.1990 | Klassifikation | IPC: | C07K16/18, C12N5/00, C12N15/00, C07K1/00, // C12P21/00 | [1995/18] | CPC: |
C12N9/6464 (EP);
C07K14/00 (KR);
C07K1/107 (EP);
C07K16/40 (EP);
C12Y304/21069 (EP);
A61K38/00 (EP);
G01N2405/04 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [1991/03] | C07K15/00, C12N5/00, C12N15/00, C07K3/18, // C12P21/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN PROTEIN C | [1991/03] | Englisch: | MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST PROTEIN C | [1991/03] | Französisch: | ANTICORPS MONOCLONAL DIRIGE CONTRE LA PROTEINE C | [1991/03] | Eintritt in die regionale Phase | 16.08.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.08.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.08.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/03] | 15.10.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.04.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.10.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 23.09.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 29.09.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.12.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.12.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [ ] - The Journal of Biological Chemistry, Volume 263, No. 2, 15 January 1988, The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc., (us), D.J. STEARNS et al.: "The Interaction of A CA2+-Dependent Monoclonal Antibody with the Protein c Activation Peptide Region", pages 826-832 | [ ] - J. Clin. Invest., Volume 79, 1987, F.B. TAYLOR et al.: "Protein C Prevents the Coagulopathic and Lethal Effects of Escherichia Coli Infusion in the Baboon", pages 918-925 | Prüfung | - J.Clin. Invest., volume 79, 1987, F.B. Taylor et al.: "Protein C prevents the coagulopathic and lethal effects of Escherichia coli infusion in the baboon", pages 918-925 see page 919, left-hand column, line 43 - right-hand column, line 23 | vom Anmelder | - STERNS ET AL., JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (1988), vol. 263, page 826 |