06.08.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] |
19.09.2003 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.11.2003 [2003/45] |
03.05.2002 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2002 [2002/25] |
20.04.2001 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.06.2001 [2001/23] |
22.10.1999 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 08.12.1999 [1999/49] |
09.07.1999 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.1999 [1999/34] |
25.06.1999 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.08.1999 [1999/32] |
30.10.1998 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 16.12.1998 [1998/51] |
17.07.1998 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
19.05.1998 |
Ankündigung der Erteilung |
|
19.05.1998 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
13.05.1998 |
Ankündigung der Erteilung |
|
24.02.1998 |
Ankündigung der Erteilung |
|
13.01.1998 |
Jahresgebühr |
|
20.11.1997 |
Ankündigung der Erteilung |
|
12.09.1997 |
Änderung - Teilanmeldung(en) |
veröffentlicht am 29.10.1997 [1997/44] |
03.05.1997 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
09.01.1997 |
Jahresgebühr |
|
17.12.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
27.07.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
10.05.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
10.01.1996 |
Jahresgebühr |
|
04.01.1996 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
|
04.01.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
04.01.1996 |
Änderung - Antrag auf Weiterbehandlung |
|
03.01.1996 |
Änderung - Antrag auf Weiterbehandlung |
|
21.12.1995 |
Änderung - Antrag auf Weiterbehandlung |
|
07.12.1994 |
Erster Prüfungsbericht |
|
16.05.1992 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 08.07.1992 [1992/28] |
20.09.1991 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 06.11.1991 [1991/45] |
20.09.1991 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 06.11.1991 [1991/45] |