EP0458871 - VERBUNDWERKSTOFF ZUM LÖTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.06.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RAYCHEM PONTOISE S.A. 2 Boulevard du Moulin a Vent F-95800 Cergy Saint Christophe / FR | [1991/49] | Erfinder | 01 /
DELLALE, Jacques 36, rue de Général-Gallieni F-78510 Triel-sur-Sienne / FR | [1991/49] | Vertreter | Dlugosz, Anthony Charles, et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan, Swindon Wiltshire / GB | [N/P] |
Frühere [2009/40] | Dlugosz, Anthony Charles, et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan Swindon Wiltshire / GB | ||
Frühere [1991/49] | Dlugosz, A.C., et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan Swindon Wiltshire / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90903622.0 | 13.02.1990 | [1991/49] | WO1990GB00234 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19890003311 | 14.02.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8903311 | [1991/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9009255 | Datum: | 23.08.1990 | Sprache: | EN | [1990/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0458871 | Datum: | 04.12.1991 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.08.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1991/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.08.1990 | Klassifikation | IPC: | B23K35/26, B23K35/14 | [1991/49] | CPC: |
B23K35/262 (EP);
B23K35/0222 (EP);
H05K3/3478 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1991/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBUNDWERKSTOFF ZUM LÖTEN | [1991/49] | Englisch: | COMPOSITE SOLDER ARTICLE | [1991/49] | Französisch: | ARTICLE COMPOSITE DE METAL D'APPORT DE BRASAGE | [1991/49] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Eintritt in die regionale Phase | 01.08.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.08.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.08.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.1990 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: GB | 01.08.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/49] | 30.06.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.01.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/30] | 23.02.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1994/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | DE2823122 [ ] (NISSHIN STEEL CO LTD); | GB2036794 [ ] (SEMI ALLOYS INC); | US4767471 [ ] (MCLELLAN NEIL R [US]); | WO8809068 [ ] (RAYCHEM LTD [GB], et al); | WO9000954 [ ] (RAYCHEM LTD [GB], et al) |