EP0476024 - VERBINDUNG FÜR GLASFASERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.03.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.03.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.05.1994 [1994/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1992/13] | Für alle benannten Staaten COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération F-75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
BLANC, Floréal 24, rue Blin F-91370 Verrières-le-Buisson / FR | 02 /
MONGIN, Roger 9, rue Rondelet F-75012 Paris / FR | 03 /
PHILIP, Thierry 1186, avenue Brigan-Braquet Appt. B4 F-30200 Bagnols-sur-Cèze / FR | [1992/13] | Vertreter | Mongrédien, André, et al c/o BREVATOME 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | [1992/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90909449.2 | 07.06.1990 | [1992/13] | WO1990FR00402 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19890007596 | 08.06.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8907596 | [1992/13] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9015350 | Datum: | 13.12.1990 | Sprache: | FR | [1990/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0476024 | Datum: | 25.03.1992 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 13.12.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0476024 | Datum: | 19.05.1993 | Sprache: | FR | [1993/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.12.1990 | Klassifikation | IPC: | G02B6/38 | [1992/13] | CPC: |
G02B6/3897 (EP,US);
G02B6/3825 (EP);
G02B6/3849 (EP);
G02B6/3873 (EP);
G02B6/3885 (EP);
G02B6/3888 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT [1992/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDUNG FÜR GLASFASERN | [1992/13] | Englisch: | OPTICAL FIBRE CONNECTOR | [1992/13] | Französisch: | CONNECTEUR POUR FIBRES OPTIQUES | [1992/13] | Eintritt in die regionale Phase | 18.11.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.11.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.11.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 19.11.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/13] | 24.07.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.11.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.01.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.01.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.02.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | WO8400617 [ ] (HUGHES AIRCRAFT CO [US]); | EP0166636 [ ] (RADIALL IND [FR]); | FR2588387 [ ] (SOCAPEX [FR]); | EP0258964 [ ] (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) |