Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0609201 | Globale Akte | 31.01.1996 | B1 | EP0609201 | 10.08.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR9007683 | 07.07.1992 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69025207T | 05.09.1996 | T2 | DE69025207D1 | 14.03.1996 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH072366B | 18.01.1995 | B2 | JPH04505595 | 01.10.1992 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR950006111B | 09.06.1995 | B1 | KR920703306 | 17.12.1992 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | LV10217 | 20.06.1995 | B | LV10217 | 20.10.1994 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NO308835B | 06.11.2000 | B1 | NO921055L | 18.03.1992 | L | NO921055D0 | 18.03.1992 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2031000 | 20.03.1995 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | UA27236 | 15.08.2000 | C2 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | FI9000214 | 12.09.1990 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5516270 | 14.05.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | US83630192 | 04.03.1992 | FI9000214 | 12.09.1990 | US24167294 | 12.05.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9104147 | Globale Akte | 04.04.1991 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU636912B | Globale Akte | 13.05.1993 | B2 | AU6330290 | 18.04.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE133607T | 15.02.1996 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2065448 | 01.08.1995 | C | CA2065448 | 23.03.1991 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK0609201T | 03.06.1996 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2084704T | 16.05.1996 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FI86158C | 27.07.1992 | C | FI86158B | 15.04.1992 | B | FI894484 | 23.03.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HU214020 | 29.12.1997 | B | HUT63803 | 28.10.1993 | A | HU9200741D0 | 28.05.1992 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | LT3343 | 25.07.1995 | B | LTIP601 | 27.12.1994 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SG43913 | 14.11.1997 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FI894484 | 22.09.1989 |