EP0499618 - HYDROLYSE VON HARZ IN PAPIERBREI [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, LU | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NOVO NORDISK A/S Novo Allé 2880 Bagsværd / DK | Für alle benannten Staaten SCA WIFSTA-ÖSTRAND AB Box 123 861 00 Timra / SE | [N/P] |
Frühere [1992/35] | Für alle benannten Staaten NOVO NORDISK A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd / DK | ||
Für alle benannten Staaten SCA WIFSTA-ÖSTRAND AB Box 123 S-861 00 Timra / SE | Erfinder | 01 /
MALMGREN, Kent Harmonigatan 11C S-852 44 Sundsvall / SE | 02 /
PEDERSEN, Lars, Saaby Bagsvaerdvey 69B.14 DK-2800 Lyngby / DK | 03 /
SKJOLD-JOERGENSEN, Steen Georginevej 12 DK-2970 Hoersholm / DK | [1992/35] | Vertreter | Knudsen, Sten Lottrup, et al Novo Nordisk A/S Corporate Patents Novo Allé 2880 Bagsvaerd / DK | [N/P] |
Frühere [1992/35] | Knudsen, Sten Lottrup, et al c/o Novo Nordisk A/S, Patent Department, Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90917186.0 | 07.11.1990 | [1992/35] | WO1990DK00282 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK19890005561 | 08.11.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 556189 | SE19900000077 | 10.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9000077 | [1992/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9107542 | Datum: | 30.05.1991 | Sprache: | EN | [1991/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0499618 | Datum: | 26.08.1992 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.05.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0499618 | Datum: | 19.10.1994 | Sprache: | EN | [1994/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 30.05.1991 | Klassifikation | IPC: | D21C9/08, D21C9/16, C12S3/08 | [1994/42] | CPC: |
D21C9/002 (EP,US);
D21B1/021 (EP,US);
D21C5/005 (EP,US);
D21C9/08 (EP,US);
D21C9/086 (EP,US);
D21C9/163 (EP,US);
D21H11/02 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1992/35] | D21C9/08, D21C9/16, D21B1/02, D21H11/02, C12S3/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDROLYSE VON HARZ IN PAPIERBREI | [1992/35] | Englisch: | HYDROLYSIS OF RESIN IN PULP | [1992/35] | Französisch: | HYDROLYSE DE RESINE EN PRODUCTION DE PATE DE CELLULOSE | [1992/35] | Sonstiges | EPB 1994/42: Teilanmeldung 94200814.5 eingereicht am 07/11/90 | Eintritt in die regionale Phase | 15.04.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.04.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.04.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.05.1991 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 15.04.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/35] | 28.10.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.04.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.08.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.10.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.04.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP94200814.5 / EP0618326 | Einspruch (Einsprüche) | 20.07.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 19.10.1994 | DK | 19.10.1994 | GR | 19.10.1994 | LU | 30.11.1994 | [2000/04] |
Frühere [1998/15] | BE | 19.10.1994 | |
DK | 19.10.1994 | ||
Frühere [1995/30] | BE | 19.10.1994 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]SE8405128 ; | [A]US3486969 (NILSSON THOMAS, et al); | [A]NO124193B (STAR PAPER MILL AS [NO], et al); | [XP]EP0374700 (JUJO PAPER CO LTD [JP]) |