EP0438090 - Bindemittelzusammensetzung zur Herstellung von Pigmentpasten und wässrige Überzugsmittel, die diese Pigmentpasten enthalten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 19.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten Herberts Gesellschaft mit beschränkter Haftung Christbusch 25 42285 Wuppertal / DE | [2004/06] |
Frühere [1991/30] | Für alle benannten Staaten Herberts Gesellschaft mit beschränkter Haftung Christbusch 25 D-42285 Wuppertal / DE | Erfinder | 01 /
Patzschke, Hans-Peter, Dr. Am Heckendorn 71 W-5600 Wuppertal 2 / DE | 02 /
Goebel, Armin Osteroder Strasse 27 W-5600 Wuppertal 2 / DE | 03 /
Döbert, Jürgen Gevelsberger Strasse 149B W-4322 Sprockhövel 2 / DE | 04 /
Windmann, Reinhard Gennebreckerstrasse 41 W-5600 Wuppertal 2 / DE | [1991/30] | Vertreter | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1991/30] | Türk, Gille, Hrabal, Leifert Brucknerstrasse 20 D-40593 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91100338.2 | 12.01.1991 | [1991/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904000889 | 13.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4000889 | [1991/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0438090 | Datum: | 24.07.1991 | Sprache: | DE | [1991/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0438090 | Datum: | 06.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/14] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0438090 | Datum: | 04.02.2004 | Sprache: | DE | [2004/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.1991 | Klassifikation | IPC: | C09D175/06, C09D17/00, C09D5/02, C08G18/42 | [1991/30] | CPC: |
C09D175/06 (EP,KR,US);
C08G18/0819 (EP,US);
C08G18/6659 (EP,US);
C09D17/00 (EP,US)
| C-Set: |
C09D175/06, C08L2666/16 (US,EP);
C09D175/06, C08L75/04 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [1991/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bindemittelzusammensetzung zur Herstellung von Pigmentpasten und wässrige Überzugsmittel, die diese Pigmentpasten enthalten | [1991/30] | Englisch: | Binder composition for the preparation of pigment pastes and aqueous coating compositions containing these pigment pastes | [1991/30] | Französisch: | Composition liant pour la préparation de pâtes pigmentaires et compositions de revêtement aqueuses contenant ces pâtes pigmentaires | [1991/30] | Prüfungsverfahren | 15.01.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/11] | 16.09.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.10.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.12.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
09.01.1995
07.02.1995
ADMISSIBLE BASF Coatings AG CT/R-B311 Glasuritstrasse 1 48165 Münster / DE Vertreter des Einsprechenden Fitzner, Ulrich Fitzner & Frese PartGmbH Rechtsanwalt - Patentanwälte Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [1997/49] | |||
Einsprechende(r) | 01
09.01.1995
07.02.1995
ADMISSIBLE BASF Coatings AG Glasuritstr. 1 48165 Münster / DE Vertreter des Einsprechenden Fitzner, Ulrich, Dr. Konrad-Adenauer-Platz 17 D-40852 Ratingen-Lintorf / DE | ||
Frühere [1995/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
09.01.1995
07.02.1995
ADMISSIBLE BASF Lacke und Farben AG Glasuritstr. 1 48165 Münster-Hiltrup / DE Vertreter des Einsprechenden Fitzner, Ulrich, Dr. Konrad-Adenauer-Platz 17 D-40852 Ratingen-Lintorf / DE | 16.02.1995 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 26.10.1995 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.04.1996 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M02) | 01.07.1996 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 27.08.1996 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M06) | 06.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 09.12.1997 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.01.1998 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 02.04.2003 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 10.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 09.07.2003 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 19.07.2003 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 27.10.2003 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 04.12.2003 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 16.03.1998 | Beschwerde eingegangen No. T0259/98 | 28.05.1998 | Begründung eingereicht | 30.10.2002 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang | 30.10.2002 | Termin der mündlichen Verhandlung | 06.11.2002 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP57178863 ; | [A]JP1113230 ; | [A]JP54143306 | [A] - DATABASE WPIL, no. 82-07 689, DERWENT PUBLICATIONS LTD., London, GB; & JP-A-57 178 863 (FUJIKURA RUBBER WORKS KK), 04-11-1982., & JP57178863 A 00000000 | [A] - DATABASE WPIL, no. 89-170 457, DERWENT PUBLICATIONS LTD., London, GB; & JP-A-1 113 230 (UNITIKA KK) 01-05-1989., & JP1113230 A 00000000 | [A] - DATABASE WPI, no. 79-91 577, DERWENT PUBLICATIONS LTD., London, GB & JP-A-54 143 306 (ARAKAWA KAGAKU KOGYO) 08-11-1979., & JP54143306 A 00000000 |