EP0500989 - Antihypertensive N-(alpha-substituiertes Pyridyl)-carbonyldipeptide [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.10.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LACER, S.A. Sardenya, 350 08025 Barcelona / ES | [N/P] |
Frühere [1998/25] | Für alle benannten Staaten LACER S.A. Sardenya, 350 E-08025 Barcelona / ES | ||
Frühere [1992/36] | Für alle benannten Staaten LACER S.A. Cerdena, 350 E-08025 Barcelona / ES | Erfinder | 01 /
Repolles Moliner, Jose Paris 46-48, Esc. D 4/3 08029 Barcelona / ES | 02 /
Pubill Coy, Francisco Gran de Gracia, 218-220, 1/3 08012 Barcelona / ES | 03 /
Cabeza Llorente, Lydia Vilapicina 8-12, 4/2 08031 Barcelona / ES | 04 /
Malet Falco, Carlos Rafael de Casanova 36 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona / ES | [1992/36] | Vertreter | Barz, Peter Meissner Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/24] | Barz, Peter, Dr. Patentanwalt Kaiserplatz 2 D-80803 München / DE | ||
Frühere [1992/36] | Barz, Peter, Dr. Patentanwälte Dipl.-Ing. G. Dannenberg Dr. P. Weinhold, Dr. D. Gudel Dipl.-Ing. S. Schubert, Dr. P. Barz Siegfriedstrasse 8 D-80803 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91102950.2 | 27.02.1991 | [1992/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0500989 | Datum: | 02.09.1992 | Sprache: | EN | [1992/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0500989 | Datum: | 09.12.1998 | Sprache: | EN | [1998/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.1991 | Klassifikation | IPC: | C07K5/06, C07K5/02, A61K38/55 | [1998/50] | CPC: |
C07K5/0821 (EP,US);
A61P43/00 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07K5/0202 (EP,US);
C07K5/0205 (EP,US);
C07K5/0827 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1992/36] | C07K5/08, C07K5/02, A61K37/64 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antihypertensive N-(alpha-substituiertes Pyridyl)-carbonyldipeptide | [1992/36] | Englisch: | N-(alpha-substituted-pyridinyl) carbonyl dipeptide antihypertensive agents | [1992/36] | Französisch: | Agents antihypertensifs dipeptidiques N-(pyridyl-alpha-substituée) carbonyle | [1992/36] | Prüfungsverfahren | 19.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/17] | 07.11.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 27.03.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 06.05.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.09.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.12.1998 | BE | 09.12.1998 | CH | 09.12.1998 | ES | 09.12.1998 | FR | 09.12.1998 | GR | 09.12.1998 | IT | 09.12.1998 | LI | 09.12.1998 | NL | 09.12.1998 | LU | 27.02.1999 | DK | 09.03.1999 | SE | 09.03.1999 | [2008/02] |
Frühere [2004/39] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
ES | 09.12.1998 | ||
FR | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
NL | 09.12.1998 | ||
LU | 27.02.1999 | ||
DK | 09.03.1999 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
Frühere [2004/35] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
ES | 09.12.1998 | ||
FR | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
NL | 09.12.1998 | ||
DK | 09.03.1999 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
ES | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
NL | 09.12.1998 | ||
DK | 09.03.1999 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2003/07] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
ES | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
NL | 09.12.1998 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
ES | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2001/23] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
GR | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
SE | 09.03.1999 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2000/52] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 09.12.1998 | ||
LI | 09.12.1998 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2000/50] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
CH | 15.03.1999 | ||
LI | 15.03.1999 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [2000/22] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
FR | 07.05.1999 | ||
Frühere [1999/34] | AT | 09.12.1998 | |
BE | 09.12.1998 | ||
Frühere [1999/32] | BE | 09.12.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2045771 (SQUIBB & SONS INC); | [A]EP0080283 (SMITHKLINE BECKMAN CORP [US]); | [X]DE3332633 (LUITPOLD WERK CHEM PHARM [DE]) | [Y] - Biological Abstracts, Vol. 90, No. 11, 1990, Nr. 126221: "Synthesis of N-(2-mercaptopyridyl-3-formyl)-N-alkylglycine and the corresponding disulfides", Abstract; & Acta Pharm Sin, Vol. 25, No. 5, 1990, pages 374-378; Y.L. LUO . |