EP0448977 - Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1991/40] | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge sowie mit diesem Verfahren hergestellter koaxialer Tabak- oder Filterstrang | ||
[1996/03] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.11.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.01.1997 [1997/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten British American Tobacco (Germany) GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1995/22] | Für alle benannten Staaten British-American Tobacco (Germany) GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | ||
Frühere [1991/40] | Für alle benannten Staaten B.A.T. Cigarettenfabriken GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
Blaffert, Otto Asternweg 9 W-2000 Schenefeld / DE | 02 /
Meier, Meinhard, Dipl.-Ing. Ziegeleiweg 38 W-2091 Appen-Unterglinde / DE | 03 /
Struck, Herbert Fährenkamp 51 W-2000 Wedel / DE | 04 /
Weiss, Arno, Dipl.-Ing. Scharpenmoor 94 W-2000 Norderstedt / DE | [1991/40] | Vertreter | Marx, Lothar, et al Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Postfach 86 02 45 81629 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/40] | Marx, Lothar, Dr., et al Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 D-81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91102958.5 | 27.02.1991 | [1991/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904009657 | 26.03.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4009657 | [1991/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0448977 | Datum: | 02.10.1991 | Sprache: | DE | [1991/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0448977 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | DE | [1993/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0448977 | Datum: | 17.01.1996 | Sprache: | DE | [1996/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1992 | Klassifikation | IPC: | A24C5/14, A24D3/02, A24D1/00 | [1991/40] | CPC: |
A24D3/02 (EP,US);
A24C5/1821 (EP,US);
A24D1/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge | [1996/03] | Englisch: | Method and device for the manufacture of a coaxial tobacco or filter rod | [1996/03] | Französisch: | Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale | [1996/03] |
Frühere [1991/40] | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge sowie mit diesem Verfahren hergestellter koaxialer Tabak- oder Filterstrang | ||
Frühere [1991/40] | Method and device for the manufacture of a coaxial tobacco or filter rod and a coaxial tobacco or filter rod obtained by this method | ||
Frühere [1991/40] | Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale ainsi que tige de tabac ou de filtre obtenue par ce procédé | Prüfungsverfahren | 22.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/17] | 23.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3162199 (MOLL JR CHARLES J); | [A]US3445077 (COLE JOSEPH I, et al); | [A]DE2332904 (GEN ELECTRIC); | [A]DE2352679 (SCHLOEMANN SIEMAG AG); | [X]GB2069310 (MOLINS LTD); | [X]GB2070409 (BRITISH AMERICAN TOBACCO CO); | [Y]EP0081446 (FRANCE TRANSFO SA [FR]); | [A]FR2574058 (STANDARD PRODUCTS [FR]); | [AD]DE3602846 (BRITISH AMERICAN TOBACCO CO [GB]); | [A]US4709452 (COOLEY EDWARD J [US], et al) |