Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
14.07.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.09.1993 [1993/35] |
11.05.1992 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 01.07.1992 [1992/27] |
23.08.1991 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 09.10.1991 [1991/41] |