EP0450520 - Lotterieterminal [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.07.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.07.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.09.1993 [1993/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ganot, Zvi 37 Ha'gefen Street Omer / IL | [1991/41] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1991/41] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/41] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91105017.7 | 28.03.1991 | [1991/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL19440000939 | 29.03.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 93944 | [1991/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0450520 | Datum: | 09.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0450520 | Datum: | 01.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.1992 | Klassifikation | IPC: | A63F3/06, A63F3/08, G07F7/00, G07F17/32 | [1992/27] | CPC: |
A63F3/081 (EP);
G07C15/00 (EP);
G07F17/32 (EP);
G07F17/3251 (EP);
A63F2003/086 (EP);
A63F2009/242 (EP);
A63F2009/2429 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [1991/41] | A63F3/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lotterieterminal | [1991/41] | Englisch: | Lottery terminal | [1991/41] | Französisch: | Terminal de lotterie | [1991/41] | Akte vernichtet: | 14.08.2001 | Prüfungsverfahren | 02.01.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/35] | 06.04.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1993/35] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 10.02.1993 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.1993 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]GB2148135 (IGT RENO NEV); | [A]GB2166961 (MARTIN BARRY); | [A]WO8604826 (ACORN IND INC [US]); | [A]GB2180460 (MAJSA MAT AUX JUEGO SA); | [A]US4764666 (BERGERON DANIEL R [US]); | [Y]WO8902139 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) |