EP0456075 - Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch und strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial für die Belichtung mit DUV-Strahlung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.09.1997 [1997/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1991/46] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Röschert, Horst, Dr. Dipl.-Chem. Am Pfingstborn 16 W-6531 Ober-Hilbersheim / DE | 02 /
Pawlowski, Georg, Dr. Dipl.-Chem. Fritz-Kalle-Strasse 34 W-6200 Wiesbaden / DE | 03 /
Merrem, Hans-Joachim, Dr. Dipl.-Chem. 47 Addison-Drive Basking Ridge, N.J. 07920 / US | 04 /
Dammel, Ralph, Dr. Dipl.-Chem. Im Quellborn 16 W-6501 Klein-Winternheim / DE | 05 /
Spiess, Walter, Dr. Dipl.-Phys. Rheingaustrasse 20 W-6110 Dieburg / DE | [1991/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91106920.1 | 29.04.1991 | [1991/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904014648 | 08.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4014648 | [1991/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0456075 | Datum: | 13.11.1991 | Sprache: | DE | [1991/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0456075 | Datum: | 11.09.1996 | Sprache: | DE | [1996/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.1991 | Klassifikation | IPC: | G03F7/004 | [1991/46] | CPC: |
G03F7/0163 (EP,US);
G03F7/16 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1996/18] |
Frühere [1991/46] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch und strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial für die Belichtung mit DUV-Strahlung | [1991/46] | Englisch: | Positive-working radiation-sensitive mixture and radiation-sensitive recording material for exposure using deep UV-radiation | [1991/46] | Französisch: | Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensible aux rayonnements UV profonds | [1996/37] |
Frühere [1991/46] | Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensibles aux rayonnements lourdes expositions aux rayonnements UV profonds | Prüfungsverfahren | 17.02.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/16] | 25.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 02.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.03.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP01188852 ; | [AP]EP0378067 (HOECHST AG [DE]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 478 (P-951)(3826) 30 Oktober 1989, & JP-A-01 188852 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 28 Juli 1989,, & JP01188852 A 00000000 |