EP0460420 - Zweiweg graphisches Attributumwandlungsprofil [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1991/50] | Zweidimensionales graphisches Attributumwandlungsprofil | ||
[1998/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.11.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1991/50] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Bednowitz, Allan Lloyd 7 Pine View Road Mount Kisco, New York 10549 / US | [1991/50] | Vertreter | Rach, Werner, et al IBM Deutschland Management & Business Support GmbH Patentwesen u. Urheberrecht 71137 Ehningen / DE | [N/P] |
Frühere [1997/36] | Rach, Werner, Dr., et al IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, Patentwesen und Urheberrecht 70548 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1991/50] | Schäfer, Wolfgang, Dipl.-Ing. IBM Deutschland Informationssysteme GmbH Patentwesen und Urheberrecht D-70548 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91107465.6 | 08.05.1991 | [1991/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900533198 | 04.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 533198 | [1991/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0460420 | Datum: | 11.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0460420 | Datum: | 24.02.1993 | Sprache: | EN | [1993/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0460420 | Datum: | 21.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.1993 | Klassifikation | IPC: | G06T1/00 | [1998/04] | CPC: |
G06T17/00 (EP,US);
G06F17/00 (KR)
|
Frühere IPC [1991/50] | G06F15/72 | Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1991/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zweiweg graphisches Attributumwandlungsprofil | [1998/04] | Englisch: | Bi-directional graphics attribute conversion profile | [1991/50] | Französisch: | Profile de conversion d'attribut graphique bi-directionnel | [1998/04] |
Frühere [1991/50] | Zweidimensionales graphisches Attributumwandlungsprofil | ||
Frühere [1991/50] | Profile de conversion d'attribut graphique bi-dimensionnel | Prüfungsverfahren | 19.12.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/09] | 02.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.07.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.10.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.10.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 21.01.1998 | CH | 21.01.1998 | ES | 21.01.1998 | FR | 21.01.1998 | IT | 21.01.1998 | LI | 21.01.1998 | NL | 21.01.1998 | SE | 21.04.1998 | DE | 22.04.1998 | GB | 08.05.1998 | [2006/14] |
Frühere [2003/07] | BE | 21.01.1998 | |
CH | 21.01.1998 | ||
ES | 21.01.1998 | ||
IT | 21.01.1998 | ||
LI | 21.01.1998 | ||
NL | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
GB | 08.05.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [2002/25] | BE | 21.01.1998 | |
CH | 21.01.1998 | ||
ES | 21.01.1998 | ||
IT | 21.01.1998 | ||
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
GB | 08.05.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 21.01.1998 | |
CH | 21.01.1998 | ||
IT | 21.01.1998 | ||
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
GB | 08.05.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [1999/25] | BE | 21.01.1998 | |
CH | 21.01.1998 | ||
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
GB | 08.05.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [1998/49] | BE | 21.01.1998 | |
CH | 21.01.1998 | ||
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [1998/44] | CH | 21.01.1998 | |
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
FR | 19.06.1998 | ||
Frühere [1998/43] | CH | 21.01.1998 | |
LI | 21.01.1998 | ||
SE | 21.04.1998 | ||
DE | 22.04.1998 | ||
Frühere [1998/41] | DE | 22.04.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0355167 (NIPPON STEEL CORP [JP]) | [X] - COMPUTERS AND GRAPHICS, vol. 12, no. 3/4, 1988, OXFORD, GB pages 329 - 333 Y. XIONG ET AL.: 'An Implementation of the Graphical Kernel System (GKS)' | [X] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 31, no. 4, September 1988, NEW YORK, USA pages 161 - 162 'GRAPHICS PICTURE CONVERSION PROGRAM' | [A] - AUTOMATISIERUNGSTECHNISCHE PRAXIS - ATP, vol. 31, no. 2, 1989, MÜNCHEN, DE pages 68 - 73 R. M\LLER, C. ERNESTUS: 'Konzept f}r den Transfer standardisierter graphischer Dateien von CAD- zu Prozeagraphiksytemen' |