EP0514565 - Verstellantrieb mit zwei Reibpartnern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.05.1996 [1996/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1992/48] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Michel, Peter, Dipl.-Ing. (FH) Geroldshäuser Strasse 15 W-8702 Kleinrinderfeld / DE | [1992/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91108179.2 | 21.05.1991 | [1992/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0514565 | Datum: | 25.11.1992 | Sprache: | DE | [1992/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0514565 | Datum: | 10.05.1995 | Sprache: | DE | [1995/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.01.1992 | Klassifikation | IPC: | E05F11/50, E05F15/16, F16D3/70, F16D7/02, F16H55/14, F16D3/50 | [1992/48] | CPC: |
F16D7/021 (EP,US);
E05F11/505 (EP,US);
E05F15/697 (EP,US);
F16D3/50 (EP,US);
F16H55/14 (EP,US);
E05Y2400/41 (EP,US);
E05Y2600/522 (EP,US);
E05Y2800/21 (EP,US);
E05Y2900/55 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1992/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verstellantrieb mit zwei Reibpartnern | [1992/48] | Englisch: | Adjusting drive with two associated friction members | [1992/48] | Französisch: | Commande de déplacement avec deux membres associés à friction | [1992/48] | Prüfungsverfahren | 25.03.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/48] | 03.08.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.09.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE8903714U ; | [A]US2479278 (TESSENDORF DRAPER E, et al); | [A]WO8600380 (CLEVELAND MOTIVE PROD INC [US]); | [A]FR2193441 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) |