EP0460617 - Elektrode auf Alkalimetallbasis für eine Sekundärbatterie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.11.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1991/50] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Miyabayashi, Mitsutaka, c/o Tsukuba Res. Center MITSUBISHI PETROCHEM. CO., LTD., 8-3-1, Chuo Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki-ken / JP | 02 /
Hayashi, Manabu, c/o Tsukuba Res. Center MITSUBISHI PETROCHEM. CO., LTD., 8-3-1, Chuo Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki-ken / JP | [1991/50] | Vertreter | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/50] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91109134.6 | 04.06.1991 | [1991/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900144550 | 04.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14455090 | JP19900144551 | 04.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14455190 | JP19900144552 | 04.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14455290 | JP19900144553 | 04.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14455390 | [1991/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0460617 | Datum: | 11.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0460617 | Datum: | 06.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0460617 | Datum: | 28.12.1994 | Sprache: | EN | [1994/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.1992 | Klassifikation | IPC: | H01M4/58, H01M4/02, H01M4/66, H01M4/36, H01M4/62 | [1992/19] | CPC: |
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/045 (EP,US);
H01M4/0459 (EP,US);
H01M4/0461 (EP,US);
H01M4/0469 (EP,US);
H01M4/364 (EP,US);
H01M4/38 (EP,US);
H01M4/587 (EP,US);
H01M4/622 (EP,US);
H01M2004/027 (EP,US);
H01M2300/0025 (EP,US);
H01M2300/0065 (EP,US);
H01M4/0404 (EP,US);
H01M4/0433 (EP,US);
H01M4/405 (EP,US);
H01M4/661 (EP,US);
H01M4/74 (EP,US);
H01M6/10 (EP,US);
|
Frühere IPC [1991/50] | H01M4/02, H01M4/66, H01M4/36, H01M4/62, H01M4/58 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1991/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrode auf Alkalimetallbasis für eine Sekundärbatterie | [1991/50] | Englisch: | Alkali-metal based electrode for secondary battery | [1991/50] | Französisch: | Electrode à base de métal alcalin pour une pile secondaire | [1991/50] | Prüfungsverfahren | 21.09.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/47] | 09.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.06.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 28.12.1994 | [2008/02] |
Frühere [1999/42] | IT | 28.12.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]EP0409192 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO [JP]) |