EP0464861 - Apparat zum Durchführen von Reaktionen mit Flüssigkeiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.07.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.1993 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 25.08.1993 [1993/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY OF LEICESTER University Road Leicester Leicestershire LE1 7RH / GB | [N/P] |
Frühere [1992/02] | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY OF LEICESTER University Road Leicester, LE1 7RH / GB | Erfinder | 01 /
Lauder, Ian, The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | 02 /
Warford, Anthony, The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | 03 /
MaWhinney, William Henry Brian 7 Harley Terrace Gosforth, Newcastle-upon-Tyne / GB | 04 /
Rae, Malcolm J. L., The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | [1992/02] | Vertreter | McNeight, David Leslie, et al Marks & Clerk LLP Sussex House 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | [N/P] |
Frühere [1992/02] | McNeight, David Leslie, et al McNeight & Lawrence Regent House Heaton Lane Stockport Cheshire SK4 1BS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91113165.4 | 03.12.1987 | [1992/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19860029045 | 04.12.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8629045 | GB19870023558 | 07.10.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8723558 | [1992/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0464861 | Datum: | 08.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0464861 | Datum: | 01.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.1992 | Klassifikation | IPC: | G01N1/30 | [1992/02] | CPC: |
G01N1/312 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Apparat zum Durchführen von Reaktionen mit Flüssigkeiten | [1992/02] | Englisch: | Apparatus for reactions with liquids | [1992/02] | Französisch: | Appareil pour effectuer des réactions avec des liquides | [1992/02] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 03.12.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/06] | 02.07.1993 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1993/34] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP87310636.3 / EP0270363 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2849713 ; | [X]US2940360 ; | [YD]GB1454365 ; | [A]US4039247 | [Y] - BIOMEDIZINISCHE TECHNIK vol. 20, no. 4, 1975, BERLIN pages 139 - 143; LAMBERT: 'EINE NEUE VERSUCHSANORDNUNG FÜR DIE DIREKTE MIKROSKOPISCHE BEOBACHTUNG DES FLIESVERHALTENS VON BLUT IN MODELLEN NATÜRLICHER UND KÜNSTLICHER GEFÄSSSYTEME' |