EP0484727 - Verfahren zur Herstellung von Käse und seine Vorbereitung zur Verteilung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.05.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 1009 Pully / CH | [N/P] |
Frühere [2000/28] | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70, P.O. Box 430 1009 Pully / CH | ||
Frühere [1993/29] | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully / CH | ||
Frühere [1992/27] | Für alle benannten Staaten Tetra Alfa Holdings S.A. 70, Avenue Général-Guisan CH-1009 Pully / CH | ||
Frühere [1992/20] | Für alle benannten Staaten Tetra Alfa Holdings S.A. 70, Avenue Général-Guisan CH-1009 Pully / CH | Erfinder | 01 /
Nielsen, John Bogevej 3 DK-4653 Karise / DK | [1992/20] | Vertreter | Sundell, Håkan Oskar Anders, et al AB Tetra Pak Ruben Rausings gata 221 86 Lund / SE | [N/P] |
Frühere [1993/29] | Sundell, Hakan, et al AB Tetra Pak Ruben Rausings gata S-221 86 Lund / SE | ||
Frühere [1992/20] | Sundell, Hakan AB Tetra Pak Ruben Rausings gata S-221 86 Lund / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91117970.3 | 22.10.1991 | [1992/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19900003541 | 07.11.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9003541 | [1992/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0484727 | Datum: | 13.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0484727 | Datum: | 12.07.2000 | Sprache: | EN | [2000/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.1992 | Klassifikation | IPC: | A23C19/05, A23C19/028 | [1992/20] | CPC: |
A23C19/051 (EP,US);
A23C19/05 (KR);
A23C19/024 (EP,US);
A23C19/0285 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Käse und seine Vorbereitung zur Verteilung | [1992/20] | Englisch: | Method of producing a cheese and preparing it for distribution | [1992/20] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un fromage et sa préparation pour distribution | [1992/20] | Prüfungsverfahren | 21.10.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/51] | 30.11.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.01.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.04.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.04.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 05.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 04.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 12.04.1994 | Aussetzung des Verfahrens | [1994/23] | 12.04.1994 | Aussetzung des Verfahrens | [1999/25] | 15.06.1999 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [1999/25] | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.07.2000 | BE | 12.07.2000 | ES | 12.07.2000 | SE | 12.10.2000 | DE | 13.10.2000 | LU | 22.10.2000 | [2004/39] |
Frühere [2002/25] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
ES | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
DE | 13.10.2000 | ||
Frühere [2002/13] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
DE | 13.10.2000 | ||
Frühere [2001/27] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
Frühere [2001/22] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
Frühere [2001/17] | AT | 12.07.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3899595 [ ] (STENNE PIERRE); | US4268528 [ ] (MONTIGNY JEAN); | US4401679 [ ] (RUBIN JAN [DK], et al); | WO8500501 [ ] (HANSEN JENS PETER AS [DK]); | EP0297676 [ ] (HOLLAND MELKUNIE [NL]); | WO9100690 [ ] (MD FOODS AMBA [DK]) |