EP0483684 - Vorrichtung zum Binden von Objekten mit einem Band aus Gummi mit pilzförmigem Haken [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.06.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.07.1995 [1995/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City Mie Pref. / JP | [N/P] |
Frühere [1992/19] | Für alle benannten Staaten SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City Mie Pref. / JP | Erfinder | 01 /
Fukuda, Michio 3-9-103, Koshien 5bancho Nishinomiya-shi, Hyogo-ken / JP | 02 /
Kagei, Hiroshi 327, Onakashinden Kuwana-shi, Mie-ken / JP | [1992/19] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1992/19] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91118239.2 | 25.10.1991 | [1992/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900298361 | 02.11.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29836190 | [1992/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0483684 | Datum: | 06.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0483684 | Datum: | 27.07.1994 | Sprache: | EN | [1994/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.02.1992 | Klassifikation | IPC: | B65B13/02 | [1992/19] | CPC: |
B65B13/022 (EP,US);
Y10T24/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, LI [1992/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Binden von Objekten mit einem Band aus Gummi mit pilzförmigem Haken | [1992/19] | Englisch: | Apparatus for binding articles with a rubber band having a mushroom-shaped hook | [1992/19] | Französisch: | Appareil de liage d'objets avec une bande en caoutchouc muni d'un crochet en forme de champignon | [1992/19] | Prüfungsverfahren | 20.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/38] | 16.09.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.01.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.05.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.05.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4335490 (TEACHOUT DONALD O); | [A]US4188871 (TEACHOUT DONALD O [US]); | [A]DE3619089 (PASSING HERMANN [DE]) |