EP0541829 - Vorrichtung zur Erzeugung oberwellenfreier periodischer Signale [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.11.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.01.1996 [1996/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [N/P] |
Frühere [1993/20] | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 D-83292 Traunreut / DE | Erfinder | 01 /
Spies, Alfons, Dipl.-Ing. Wopfnerstrasse 2 W-8221 Seebruck / DE | 02 /
Franz, Andreas, Dr. Sonnenleite 21 W-8221 Kienberg / DE | [1993/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91118749.0 | 04.11.1991 | [1993/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0541829 | Datum: | 19.05.1993 | Sprache: | DE | [1993/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0541829 | Datum: | 11.01.1995 | Sprache: | DE | [1995/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.07.1992 | Klassifikation | IPC: | G01D5/36 | [1993/20] | CPC: |
G01D5/366 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1993/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Erzeugung oberwellenfreier periodischer Signale | [1993/20] | Englisch: | Device to create periodic signals without harmonics | [1993/20] | Französisch: | Dispositif pour générer des signaux périodiques sans harmoniques | [1993/20] | Prüfungsverfahren | 19.11.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1993/20] | 02.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.07.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.10.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP58176516 ; | [A]JP60073418 ; | [X]FR2522164 ; | [X]GB1227942 ; | [A]EP0235750 ; | [A]EP0250711 ; | [A]US4680466 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 18 (P-250)(1455) 26. Januar 1984 & JP-A-58 176 516 ( SOTSUKISHIYA K.K. ) 17. Oktober 1983, & JP58176516 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 210 (P-383)(1933) 28. August 1985 & JP-A-60 073 418 ( YOKOKAWA HOKUSHIN DENKI K.K. ) 25. April 1985, & JP60073418 A 00000000 |