EP0499714 - Verfahren und Anordnung, um Blasen in einem Druckfördersystem für Flüssigkeiten zu entdecken [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.08.1996 [1996/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NORDSON CORPORATION 28601 Clemens Road Westlake, OH 44145 / US | [1992/35] | Erfinder | 01 /
Merkel, Stephen L. 380 Oakmoor Road Bay Village, Ohio 44140 / JP | [1992/35] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Frühere [1992/35] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 D-28195 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91121959.0 | 20.12.1991 | [1992/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910659842 | 22.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 659842 | [1992/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0499714 | Datum: | 26.08.1992 | Sprache: | EN | [1992/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0499714 | Datum: | 06.09.1995 | Sprache: | EN | [1995/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.1992 | Klassifikation | IPC: | G01P13/00, G01N11/08, G08B21/00 | [1992/35] | CPC: |
G01N11/08 (EP,US);
G01L9/00 (KR);
G01P13/0006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1992/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Anordnung, um Blasen in einem Druckfördersystem für Flüssigkeiten zu entdecken | [1992/35] | Englisch: | Method and apparatus for detecting bubbles in pressurized liquid dispensing systems | [1992/35] | Französisch: | Procédé et dispositif pour détecter des bulles dans un système distributeur de liquide sous pression | [1992/35] | Prüfungsverfahren | 28.08.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/44] | 13.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.06.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.03.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.06.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]US4662540 (SCHROTER DAMON C [US]); | [Y]US3863244 (LICHTBLAU GEORGE JAY); | [A]EP0163069 (ASEA GMBH [DE]); | [A]DE8607540U |