EP0482681 - Automobil mit beweglichem Dach [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/18] | Kraftfahrzeug mit öffenbarem Dach | ||
[1994/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 19.06.2002 [2002/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FIAT AUTO S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200 10135 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1992/18] | Für alle benannten Staaten FIAT AUTO S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200 I-10135 Torino / IT | Erfinder | 01 /
Benedetto, Carmelo Viale Papiniano, 57 I-20123 Milan / IT | 02 /
Bertelli, Alberto Via Oglio, 28 I-20139 Milan / IT | [1992/18] | Vertreter | Henke, Erwin, et al Ing.Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1992/18] | Henke, Erwin, et al Ing.Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91202156.5 | 23.08.1991 | [1992/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19900021536 | 21.09.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2153690 | [1992/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0482681 | Datum: | 29.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0482681 | Datum: | 02.11.1994 | Sprache: | EN | [1994/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.1992 | Klassifikation | IPC: | B60J7/08, B60J7/20 | [1992/18] | CPC: |
B60J7/028 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, SE [1992/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automobil mit beweglichem Dach | [1994/44] | Englisch: | Convertible automobile | [1992/18] | Französisch: | Voiture décapotable | [1992/18] |
Frühere [1992/18] | Kraftfahrzeug mit öffenbarem Dach | Prüfungsverfahren | 07.05.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/28] | 21.07.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.02.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.03.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.06.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.06.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 02.11.1994 | SE | 02.02.1995 | [2002/25] |
Frühere [1996/03] | SE | 02.02.1995 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2159973 (PININFARINA SPA CARROZZERIA); | [A]CH650980 (PAUL ROLLMAN); | [A]DE3623468 (NISSAN MOTOR [JP], et al); | [A]DE3639376 (MAZDA MOTOR [JP]) |