EP0442639 - Buchsenartiger elektrischer Kontakt [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.06.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.08.1993 [1993/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMP INCORPORATED P.O. Box 3608 470 Friendship Road Harrisburg Pennsylvania 17105 / US | [N/P] |
Frühere [1991/34] | Für alle benannten Staaten AMP INCORPORATED P.O. Box 3608 470 Friendship Road Harrisburg Pennsylvania 17105 / US | Erfinder | 01 /
Kinoshita, Yoshiji Tsurumaki Flat 104, 423-13 Kasakubo Isehara-shi, Kanagawa / JP | 02 /
Goodman, Joseph Ray 6-44-22 Shimouma Setagaya-Ku, Tokyo / JP | [1991/34] | Vertreter | Warren, Keith Stanley, et al Baron Warren Redfern Cambridge House 100 Cambridge Grove Hammersmith, London W6 0LE / GB | [N/P] |
Frühere [1991/34] | Warren, Keith Stanley, et al BARON & WARREN 18 South End Kensington London W8 5BU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91300873.6 | 04.02.1991 | [1991/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900031470 | 14.02.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 3147090 | [1991/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0442639 | Datum: | 21.08.1991 | Sprache: | EN | [1991/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0442639 | Datum: | 03.06.1992 | Sprache: | EN | [1992/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.1992 | Klassifikation | IPC: | H01R13/187 | [1991/34] | CPC: |
H01R13/187 (EP);
H01R13/111 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1991/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Buchsenartiger elektrischer Kontakt | [1991/34] | Englisch: | Socket-type electrical contact | [1991/34] | Französisch: | Contact électrique du type à douille | [1991/34] | Akte vernichtet: | 17.08.2001 | Prüfungsverfahren | 04.12.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/32] | 12.03.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1993/32] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 12.01.1993 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.1993 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2065993 ; | [X]US4723923 |