Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.06.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.08.1993 [1993/32] |
16.04.1992 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 03.06.1992 [1992/23] |
05.07.1991 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 21.08.1991 [1991/34] |