EP0447263 - Einschiebbarer Behälterträger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.02.2006 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] | Anmelder | Für:GB
Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex / GB | Für:FR
FORD FRANCE S.A. B.P. 307 92506 Rueil-Malmaison Cédex / FR | Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Henry-Ford-Strasse 1 50725 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1991/38] | Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood Essex / GB | ||
Für:FR
FORD FRANCE S. A. B.P. 307 F-92506 Rueil-Malmaison Cédex / FR | |||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | Erfinder | 01 /
Burgess, Martin 11 Stanley Avenue Beckenham, Kent BR3 2PU / GB | 02 /
Percy, John A.G. 2 Huntsmans Drive Upminster, Essex RM14 3YU / GB | [1991/38] | Vertreter | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Frühere [1991/38] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91302266.1 | 15.03.1991 | [1991/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19900005790 | 15.03.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9005790 | [1991/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0447263 | Datum: | 18.09.1991 | Sprache: | EN | [1991/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0447263 | Datum: | 18.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0447263 | Datum: | 09.11.1994 | Sprache: | EN | [1994/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.1991 | Klassifikation | IPC: | B60N3/10 | [1991/38] | CPC: |
B60N3/102 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1991/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einschiebbarer Behälterträger | [1991/38] | Englisch: | Retractable container holder | [1991/38] | Französisch: | Support rétractable de récipients | [1991/38] | Prüfungsverfahren | 27.05.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/31] | 02.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.05.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.08.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 09.11.1994 | [2006/14] |
Frühere [1995/41] | FR | 07.04.1995 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2649270 (FRANKS ALTON L); | [A]DE1944604 (NICCOLI VITTORIO, et al); | [A]US3817190 (EVANGELISTA H); | [AD]WO8404072 (PRATT MICHAEL J); | [A]US4733908 (DYKSTRA RONALD A [US], et al); | [A]US4907775 (LORENCE BRIAN S [US], et al) |