EP0453301 - Doppel-Rezeptor-Polynukleotid-Bestimmungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.09.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.09.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.10.2000 [2000/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dade Behring Marburg GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg / DE | [1999/51] |
Frühere [1996/10] | Für alle benannten Staaten BEHRINGWERKE Aktiengesellschaft Postfach 1140 D-35001 Marburg / DE | ||
Frühere [1991/43] | Für alle benannten Staaten SYNTEX (U.S.A.) INC. 3401 Hillview Avenue Palo Alto California 94304 / US | Erfinder | 01 /
Ullman, Edwin F. 135 Selby Lane Atherton, California 94025 / US | 02 /
Goodman, Thomas C. 2435 Whitney Drive Mountain View, California 94043 / US | [1991/43] | Vertreter | Nicholls, Kathryn Margaret, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [1991/43] | Nicholls, Kathryn Margaret, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91303516.8 | 19.04.1991 | [1991/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900511651 | 20.04.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 511651 | [1991/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0453301 | Datum: | 23.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0453301 | Datum: | 21.07.1993 | Sprache: | EN | [1993/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.06.1993 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68, G01N33/50 | [1991/43] | CPC: |
C12Q1/6804 (EP,US);
C12Q1/6813 (EP,US);
C12Q1/6816 (EP,US);
Y10S435/81 (EP,US);
Y10S530/81 (EP,US)
| C-Set: |
C12Q1/6804, C12Q2537/125, C12Q2522/101 (EP,US);
C12Q1/6813, C12Q2563/119, C12Q2521/501 (US,EP);
C12Q1/6816, C12Q2537/125, C12Q2522/101 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Doppel-Rezeptor-Polynukleotid-Bestimmungsverfahren | [1991/43] | Englisch: | Double receptor polynucleotide assay method | [1991/43] | Französisch: | Méthode d'essai d'une polynucléotide à double récepteur | [1991/43] | Prüfungsverfahren | 14.12.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/06] | 30.08.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.02.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.05.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.03.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/42] | 19.05.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2000/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.04.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 03.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]EP0192168 (MOLECULAR DIAGNOSTICS INC [US]); | [Y]WO8912696 (AMGEN INC [US]); | [Y]EP0147665 (MOLECULAR DIAGNOSTICS INC [US]); | [Y]EP0185494 (APPLIED BIOSYSTEMS [US]); | [Y]GB2125964 (CETUS MADISON CORP); | [YD]EP0357336 (SYNTEX INC [US]) | [Y] - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA vol. 86, April 1989, USA pages 2423 - 2427 KEMP, D. ET AL. 'Colorimetric detection of specific DNA segments amplified by polymerase chain reaction' |