EP0457515 - Kapazitiver Positionsdetektor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.05.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 19.06.2002 [2002/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEW SD, INC. 1 Post Street, Suite 2500 San Francisco California 94104 / US | [N/P] |
Frühere [1991/47] | Für alle benannten Staaten NEW SD, INC. 1 Post Street, Suite 2500 San Francisco, California 94104 / US | Erfinder | 01 /
Nootbaar, Michael W. 827 Mayo Court Benecia, California, 94510 / US | 02 /
Newell, Gerald R. 219 Gay Court Alamo, California, 94507 / US | [1991/47] | Vertreter | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [1991/47] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London EC4A 1PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91304234.7 | 10.05.1991 | [1991/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900522251 | 11.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 522251 | [1991/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0457515 | Datum: | 21.11.1991 | Sprache: | EN | [1991/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0457515 | Datum: | 20.07.1994 | Sprache: | EN | [1994/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.1991 | Klassifikation | IPC: | G01D5/24 | [1991/47] | CPC: |
G01D5/2417 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kapazitiver Positionsdetektor | [1991/47] | Englisch: | Capacitive position detector | [1991/47] | Französisch: | Capteur capacitif de position | [1991/47] | Prüfungsverfahren | 08.05.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/28] | 06.12.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.01.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.04.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.04.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.04.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.07.1994 | BE | 20.07.1994 | CH | 20.07.1994 | DK | 20.07.1994 | ES | 20.07.1994 | GR | 20.07.1994 | LI | 20.07.1994 | NL | 20.07.1994 | SE | 20.10.1994 | [2002/25] |
Frühere [2000/05] | AT | 20.07.1994 | |
BE | 20.07.1994 | ||
CH | 20.07.1994 | ||
DK | 20.07.1994 | ||
GR | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
NL | 20.07.1994 | ||
SE | 20.10.1994 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 20.07.1994 | |
BE | 20.07.1994 | ||
CH | 20.07.1994 | ||
DK | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
NL | 20.07.1994 | ||
SE | 20.10.1994 | ||
Frühere [1995/29] | AT | 20.07.1994 | |
BE | 20.07.1994 | ||
CH | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
NL | 20.07.1994 | ||
SE | 20.10.1994 | ||
Frühere [1995/15] | AT | 20.07.1994 | |
BE | 20.07.1994 | ||
CH | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
NL | 20.07.1994 | ||
Frühere [1995/15] | AT | 20.07.1994 | |
BE | 20.07.1994 | ||
CH | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
Frühere [1995/12] | BE | 20.07.1994 | |
CH | 20.07.1994 | ||
LI | 20.07.1994 | ||
Frühere [1995/03] | CH | 20.07.1994 | |
LI | 20.07.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3542030 (HABERLAND RUEDIGER PROF DR ING [DE]); | [A]DE3528416 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG [DE]); | [A]DE3732756 (WEINERT E MESSGERAETEWERK [DD]) |