EP0465043 - Ejektor und seine Verwendung in einem Verfahren zur aeroben Wasserbehandlung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/02] | Ejektor | ||
[1994/34] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 26.01.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INAX CORPORATION 5-1 Koiehonmachi Tokoname-shi, Aichi 479 / JP | [N/P] |
Frühere [1992/02] | Für alle benannten Staaten INAX CORPORATION 5-1 Koiehonmachi Tokoname-Shi, Aichi 479 / JP | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Tatsuro c/o Inax Corporation, 5-1, Koiehonmachi Tokoname-Shi, Aichi / JP | [1992/02] | Vertreter | Davies, Christopher Robert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1992/02] | Davies, Christopher Robert, et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91305483.9 | 18.06.1991 | [1992/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900159464 | 18.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15946490 | [1992/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0465043 | Datum: | 08.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0465043 | Datum: | 08.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0465043 | Datum: | 24.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.05.1992 | Klassifikation | IPC: | C02F3/12, C02F3/02 | [1992/28] | CPC: |
B01F23/454 (EP,US);
C02F3/14 (KR);
B01F25/211 (EP,US);
B01F25/312 (EP,US);
B01F25/31242 (EP,US);
B01F23/23 (EP,US);
|
Frühere IPC [1992/02] | B01F5/00, C02F3/12, C02F3/28 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ejektor und seine Verwendung in einem Verfahren zur aeroben Wasserbehandlung | [1994/34] | Englisch: | Ejector und its use in a process of aerobically treating water | [1994/34] | Französisch: | Ejecteur et son usage dans un procédé de traitement aérobie de l'eau | [1994/34] |
Frühere [1992/02] | Ejektor | ||
Frühere [1992/02] | Ejector | ||
Frühere [1992/02] | Ejecteur | Prüfungsverfahren | 04.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/36] | 19.01.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.01.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
29.09.1994
GEA Wiegand GmbH Einsteinstrasse 9-15 D-76275 Ettlingen / DE Vertreter des Einsprechenden Fincke, Karl Theodor Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.09.1994
GEA Wiegand GmbH Einsteinstrasse 9-15 D-76275 Ettlingen / DE Vertreter des Einsprechenden Fincke, Karl Theodor, Dipl.-Phys. Dr. Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | 29.06.1995 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 02.10.1995 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 18.10.1995 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 28.10.1995 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [1996/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 24.08.1994 | BE | 24.08.1994 | CH | 24.08.1994 | DK | 24.08.1994 | IT | 24.08.1994 | LI | 24.08.1994 | NL | 24.08.1994 | SE | 24.11.1994 | ES | 25.11.1994 | LU | 30.06.1995 | [2004/38] |
Frühere [2000/06] | AT | 24.08.1994 | |
BE | 24.08.1994 | ||
CH | 24.08.1994 | ||
DK | 24.08.1994 | ||
IT | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
SE | 24.11.1994 | ||
LU | 30.06.1995 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 24.08.1994 | |
BE | 24.08.1994 | ||
CH | 24.08.1994 | ||
DK | 24.08.1994 | ||
IT | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
SE | 24.11.1994 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 24.08.1994 | |
BE | 24.08.1994 | ||
CH | 24.08.1994 | ||
DK | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
SE | 24.11.1994 | ||
Frühere [1995/29] | AT | 24.08.1994 | |
BE | 24.08.1994 | ||
CH | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
SE | 24.11.1994 | ||
Frühere [1995/26] | AT | 24.08.1994 | |
BE | 24.08.1994 | ||
CH | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
Frühere [1995/16] | AT | 24.08.1994 | |
CH | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
NL | 24.08.1994 | ||
Frühere [1995/15] | AT | 24.08.1994 | |
CH | 24.08.1994 | ||
LI | 24.08.1994 | ||
Frühere [1995/11] | CH | 24.08.1994 | |
LI | 24.08.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO7900895 (WEBB W); | [A]EP0218253 (MITSUBISHI RAYON ENG [JP]) |