EP0471442 - Verfahren zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/08] | Verfahren und Gerät zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung | ||
[1999/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.08.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 111 Powdermill Road Maynard Massachusetts 01754-1418 / US | [N/P] |
Frühere [1992/08] | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 111 Powdermill Road Maynard Massachusetts 01754-1418 / US | Erfinder | 01 /
Jacobson, Neal F. 6 Cranwell Court Nashua, New Hampshire 03062 / US | 02 /
Renzullo, Michael J. 7 Byron Road Ashland, Massachusetts 01721 / US | 03 /
Reilly, Paul A. 70 Underhill Street Nashua, New Hampshire 03060 / US | [1992/08] | Vertreter | Goodman, Christopher, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Frühere [1992/08] | Goodman, Christopher, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91306171.9 | 08.07.1991 | [1992/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900567131 | 14.08.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 567131 | [1992/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0471442 | Datum: | 19.02.1992 | Sprache: | EN | [1992/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0471442 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0471442 | Datum: | 27.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.1992 | Klassifikation | IPC: | G06F9/44 | [1992/08] | CPC: |
G06F9/548 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1992/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung | [1999/10] | Englisch: | Method for implementing server functions in a distributed heterogeneous environment | [1999/10] | Französisch: | Procédé pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué | [1999/10] |
Frühere [1992/08] | Verfahren und Gerät zur Realisierung von Anbieterfunktionen in einer verteilten heterogenen Umgebung | ||
Frühere [1992/08] | Methods and apparatus for implementing server functions in a distributed heterogeneous environment | ||
Frühere [1992/08] | Procédés et appareil pour réaliser des fonctions serveur dans un environnement hétérogène distribué | Prüfungsverfahren | 19.07.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/08] | 25.09.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 16.04.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 03.05.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.07.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.07.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 27.10.1999 | NL | 27.10.1999 | [2008/02] |
Frühere [2003/07] | NL | 27.10.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ED]EP0474339 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]); | [ED]EP0474340 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]); | [ED]EP0472279 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]) | [A] - S.C. DEWHURST ET AL. 'Programming in C++' 1989 , PRENTICE-HALL , NEW JERSEY | [A] - PROCEEDINGS 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS September 1987, BERLIN, WEST GERMANY pages 113 - 118 DAVE OTWAY ET AL. 'REX: a remote execution protocol for object-oriented distributed applications' | [A] - COMPUTER COMMUNICATIONS vol. 13, no. 6, July 1990, GUILDFORD GB pages 365 - 373 RODGER LEA ET AL. 'Supporting object interaction in heterogeneous distributed systems' | [AP] - WILLIAMS T., "INDUSTRY GROUP INITIATES OBJECT-ORIENTED SOFTWARE STANDARDS.", COMPUTER DESIGN., PENNWELL PUBL. LITTLETON, MASSACHUSETTS., US, US, (19900901), vol. 29., no. 17., ISSN 0010-4566, page 46 + 49/50., XP000151375 | [AP] - J. FORGIONE ET AL. 'Response to the OMG RFI for the Object Request Broker' 15 August 1990 , DATA GENERAL CORPORATION , WESTBORO, MA, USA |