EP0474477 - Zentrifugalpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.11.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.01.1995 [1995/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION 29600 Noormarkku / FI | [N/P] |
Frühere [1992/11] | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION FIN-29600 Noormarkku / FI | Erfinder | 01 /
Vesala, Reijo Lohniementie, 29 SF-48300 Kotka / FI | 02 /
Vikman, Vesa 11 Piiri, Riihikallio SF-48720 Kymi / FI | [1992/11] | Vertreter | Gilmour, David Cedric Franklyn, et al Forresters 15 Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Frühere [1992/11] | Gilmour, David Cedric Franklyn, et al POTTS, KERR & CO. 15 Hamilton Square Birkenhead Merseyside L41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91308101.4 | 04.09.1991 | [1992/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900579406 | 07.09.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 579406 | [1992/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0474477 | Datum: | 11.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0474477 | Datum: | 29.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.1992 | Klassifikation | IPC: | F04D7/04 | [1992/11] | CPC: |
F04D7/045 (EP,US);
F05B2210/132 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, SE [1992/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zentrifugalpumpe | [1992/11] | Englisch: | Centrifugal pumping apparatus | [1992/11] | Französisch: | Dispositif de pompage centrifuge | [1992/11] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 24.09.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/11] | 01.06.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.10.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.07.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/01] | 05.08.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1995/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.1994 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR852435 (BURCKHARDT AG MASCHF); | [A]US3944406 (JAGUSCH LEONHARD, et al); | [A]EP0298949 (KAMYR AB [SE]) |