EP0479599 - Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Schaltern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NOKIA MOBILE PHONES LTD. P.O. Box 86 24101 Salo / FI | [N/P] |
Frühere [1992/15] | Für alle benannten Staaten NOKIA MOBILE PHONES LTD. P.O. Box 86 SF-24101 Salo / FI | Erfinder | 01 /
Liukkonen, Jorma Mariankatu 4 B 18 SF-24100 Salo / FI | [1992/21] |
Frühere [1992/15] | 01 /
Liukkonen, Jorma Mariankatu 4 B 18 SF-00100 Helsinki / FI | Vertreter | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [1992/15] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London EC4A 1PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91309100.5 | 04.10.1991 | [1992/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19900004924 | 05.10.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 904924 | [1992/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0479599 | Datum: | 08.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0479599 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0479599 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | EN | [1996/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.1992 | Klassifikation | IPC: | H04M1/72, H03L7/18 | [1993/02] | CPC: |
H04B1/16 (EP,US);
H03L7/18 (EP,US)
|
Frühere IPC [1992/15] | H03L7/18, H04M1/72 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Schaltern | [1992/15] | Englisch: | Method and apparatus for controlling switches | [1992/15] | Französisch: | Méthode et appareil pour la commande d'interrupteurs | [1992/15] | Prüfungsverfahren | 08.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/32] | 16.02.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.12.1996 | BE | 11.12.1996 | CH | 11.12.1996 | DK | 11.12.1996 | ES | 11.12.1996 | GR | 11.12.1996 | IT | 11.12.1996 | LI | 11.12.1996 | NL | 11.12.1996 | [2008/02] |
Frühere [2003/07] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
DK | 11.12.1996 | ||
ES | 11.12.1996 | ||
GR | 11.12.1996 | ||
IT | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
NL | 11.12.1996 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
DK | 11.12.1996 | ||
ES | 11.12.1996 | ||
GR | 11.12.1996 | ||
IT | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
Frühere [2000/05] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
DK | 11.12.1996 | ||
GR | 11.12.1996 | ||
IT | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
DK | 11.12.1996 | ||
IT | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
DK | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
Frühere [1998/04] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
CH | 11.12.1996 | ||
LI | 11.12.1996 | ||
Frühere [1997/42] | AT | 11.12.1996 | |
BE | 11.12.1996 | ||
Frühere [1997/40] | BE | 11.12.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP5484451 ; | [A]US3566275 (SCHENFELD ABRAHAM); | [A]EP0220700 (MOTTA TINO GIUSEPPE [IT], et al) | [A] - ELECTRONIC COMPONENTS AND APPLICATIONS vol. 9, no. 2, 31 December 1989, EINDHOVEN,NL pages 66 - 89 WIM ROSINK 'ALL-DIGITAL PHASE-LOCKED LOOPS USING THE 74HC/HCT297' | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 3, no. 107 (E-136)8 September 1979 & JP-A-54 84 451 ( MATSUSHITA DENKI SANGYO K. K. ) 7 May 1979, & JP5484451 A 19790507 |