EP0488812 - Non-A, non-B hepatitisverwandte Nukleinsäuren, Antigene und Antikörper und ihre Feststellungsreagenzien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.05.2000 [2000/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMMUNO JAPAN INC. 4-28-14-701, Ogikubo Suginami-Ku Tokyo 167 / JP | [1997/03] |
Frühere [1992/23] | Für alle benannten Staaten Nakamura, Tetsuo 14-701, 4-chome 28, Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167 / JP | Erfinder | 01 /
Nakamura, Tetsuo 14-701, 4-chome 28, Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167 / JP | 02 /
Mishiro, Shunji 9-301, 1-chome, 24, Honkomagome, Bunkyo-ku Tokyo / JP | [1992/23] | Vertreter | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [1996/24] | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers 4 Dyer's Buildings Holborn London EC1N 2JT / GB | ||
Frühere [1992/23] | Arthur, Bryan Edward, et al Withers & Rogers 4 Dyers Buildings Holborn London, EC1N 2JT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91311157.1 | 29.11.1991 | [1992/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900335806 | 30.11.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 33580690 | [1992/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0488812 | Datum: | 03.06.1992 | Sprache: | EN | [1992/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0488812 | Datum: | 09.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.1992 | Klassifikation | IPC: | C12N15/40, C12Q1/70, C07K14/18, G01N33/576 | [1998/33] | CPC: |
C07K14/005 (EP);
C07K16/18 (EP);
C12N2795/10322 (EP)
|
Frühere IPC [1992/23] | C12N15/40, C12Q1/70, C07K15/00, G01N33/576 | Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [1992/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Non-A, non-B hepatitisverwandte Nukleinsäuren, Antigene und Antikörper und ihre Feststellungsreagenzien | [1992/23] | Englisch: | Non-A, non-B hepatitis related nucleic acids, antigens, antibodies and their detection reagents | [1992/23] | Französisch: | Acides nucléiques, antigènes et anticorps associés avec l'hépatite non-A, non-B et leurs réactifs de détection | [1992/23] | Prüfungsverfahren | 20.11.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/03] | 07.05.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.11.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 14.10.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.11.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.03.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.03.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1998 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   28.01.1999 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]EP0441644 ; | [AD]EP0318216 ; | [A]EP0388232 | [XP] - THE LANCET vol. 336, no. 8728, 8 December 1990, LONDON, GB pages 1400 - 1403; S. MISHIRO ET AL.: 'Non-A, non-B hepatitis specific antibodies directed at host-derived epitope: implication for an autoimmune process' |