EP0546223 - Durchflussregelventil [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.04.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.04.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.05.1997 [1997/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kiyohara, Masako 408, Yamamuro Shimizu-cho Kumamoto-shi Kumamoto-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1993/24] | Für alle benannten Staaten Kiyohara, Masako 408, Yamamuro Shimizu-cho Kumamoto-shi Kumamoto-ken / JP | Erfinder | 01 /
Nakazawa, Masahiko 3-13-3, Oji, Kita-ku Tokyo / JP | 02 /
Matsumoto, Hisayoshi 21-206, 540 Okuboryoke Urawa-shi, Saitama-ken / JP | [1993/24] | Vertreter | Daley, Michael John, et al F.J. CLEVELAND & COMPANY 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [1993/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91311474.0 | 10.12.1991 | [1993/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0546223 | Datum: | 16.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0546223 | Datum: | 29.05.1996 | Sprache: | EN | [1996/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.09.1992 | Klassifikation | IPC: | F16K15/14, F16K15/02 | [1993/24] | CPC: |
F16K15/144 (EP,US);
F16K15/02 (EP,US);
F16K15/148 (EP,US);
Y10T137/7783 (EP,US);
Y10T137/7834 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1993/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Durchflussregelventil | [1993/24] | Englisch: | Fluid flow control valve | [1993/24] | Französisch: | Soupape de régulation de débit | [1993/24] | Prüfungsverfahren | 20.12.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1993/24] | 01.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.01.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.10.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.11.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB487908 (PHILLIPS & POWIS AIRCRAFT LTD, et al); | [X]US4556086 (RAINES KENNETH C [US]); | [X]US4749003 (LEASON HAYDEN [US]); | [A]US4856555 (GAUSMAN THEODORE J [US], et al) |