EP0490681 - Zusatzmittel für Zementzusammensetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, LU | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten W.R. GRACE & CO.-CONN. Grace Plaza, 1114 Avenue of the Americas New York, NY 10036 / US | [N/P] |
Frühere [1992/25] | Für alle benannten Staaten W.R. Grace & Co.-Conn. Grace Plaza, 1114 Avenue of the Americas New York, New York 10036 / US | Erfinder | 01 /
Koyata, Hideo 2-105, Sun Stage Ryokuen Toshi, 4-2-1, Ryokuen Izumi-ku, Yokohama-shi / JP | 02 /
Tsutsumi, Tomoyuki 285 Kasamacho, Sakae-ku Yokohama-shi, Kanagawen-ken / JP | [1992/25] | Vertreter | Bentham, Stephen, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1992/25] | Bentham, Stephen, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91311572.1 | 12.12.1991 | [1992/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900401749 | 12.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 40174990 | [1992/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0490681 | Datum: | 17.06.1992 | Sprache: | EN | [1992/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0490681 | Datum: | 30.11.1994 | Sprache: | EN | [1994/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.03.1992 | Klassifikation | IPC: | C04B28/02, C04B24/26, // (C04B28/02, 24:06, 24:18, 24:26) | [1992/25] | CPC: |
C04B40/0039 (EP,US);
C04B24/28 (KR);
C04B24/04 (KR);
C04B24/2664 (EP,US);
C04B28/02 (EP,US);
C04B2103/40 (EP,US)
| C-Set: |
C04B28/02, C04B24/06, C04B24/18, C04B24/2664 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusatzmittel für Zementzusammensetzung | [1992/25] | Englisch: | Additive composition for cement admixture | [1992/25] | Französisch: | Additif pour mélange de ciment | [1992/25] | Prüfungsverfahren | 04.12.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/05] | 18.11.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.05.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.09.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.09.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.11.1994 | BE | 30.11.1994 | DK | 30.11.1994 | GR | 30.11.1994 | NL | 30.11.1994 | LU | 31.12.1994 | SE | 28.02.1995 | [2000/05] |
Frühere [1998/15] | AT | 30.11.1994 | |
BE | 30.11.1994 | ||
DK | 30.11.1994 | ||
NL | 30.11.1994 | ||
SE | 28.02.1995 | ||
Frühere [1996/03] | AT | 30.11.1994 | |
BE | 30.11.1994 | ||
NL | 30.11.1994 | ||
SE | 28.02.1995 | ||
Frühere [1995/41] | AT | 30.11.1994 | |
BE | 30.11.1994 | ||
NL | 30.11.1994 | ||
Frühere [1995/35] | AT | 30.11.1994 | |
NL | 30.11.1994 | ||
Frühere [1995/29] | AT | 30.11.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP61205647 ; | [A]EP0291073 (NIPPON OILS & FATS CO LTD [JP]) | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 102, no. 6, February 1985, Columbus, Ohio, US; abstract no. 50113J, page 270 ; | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 106, no. 8, 23 February 1987, Columbus, Ohio, US; abstract no. 54900U, page 303 ; | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 109, no. 26, 26 December 1988, Columbus, Ohio, US; abstract no. 235926Q, page 315 ; | [A] - WORLD PATENTS INDEX LATEST Week 8643, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 86-281745 & JP-A-61 205 647 (NIPPON ZEON K.K.) 11 September 1986, & JP61205647 A 19860911 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 107, no. 12, September 1987, Columbus, Ohio, US; abstract no. 101703Q, page 323 ; | Prüfung | JP59162163 | JP61205650 | JP63190747 | JP62091451 | - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 102, no. 6, February 1985, Columbus, Ohio, US; abstract no. 50113J, page 270 ; & JP-A-59162163, & JP59162163 A 00000000 | - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 106, no. 8, 23 February 1987, Columbus, Ohio, US; abstract no. 54900U, page 303 ; & JP-A-61205650, & JP61205650 A 19870223 | - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 109, no. 26, 26 December 1988, Columbus, Ohio, US; abstract no. 235926Q, page 315 ; & JP-A-63190747, & JP63190747 A 19881226 | - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 107, no. 12, September 1987, Columbus, Ohio, US; abstract no. 101703Q, page 323 ; & JP-A-62091451, & JP62091451 A 00000000 | vom Anmelder | JPS54139929 | JPS6016851 | JPH01297411 |