EP0463966 - Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit und Verfahren zu seinem Betrieb [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/01] | Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit | ||
[1998/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.11.1999 [1999/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard Massachusetts 01745 / US | [N/P] |
Frühere [1992/01] | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard, Massachusetts 01745 / US | Erfinder | 01 /
Jain, Anil 158 Kirkland Drive Stow, Massachusetts 01775 / US | 02 /
Wolrich, Gilbert Four Cidermill Mill Road Framingham, Massachusetts 01701 / US | 03 /
Deverell, David 182 Arcade Avenue Seekonk, Massachusetts 02771 / US | [1992/01] | Vertreter | Dubois-Chabert, Guy, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lanceraux 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1995/10] | Dubois-Chabert, Guy, et al Société de Protection des Inventions 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | ||
Frühere [1992/01] | Mongrédien, André c/o SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91401733.0 | 26.06.1991 | [1992/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900547603 | 29.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 547603 | [1992/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0463966 | Datum: | 02.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0463966 | Datum: | 30.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0463966 | Datum: | 25.11.1998 | Sprache: | EN | [1998/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.1993 | Klassifikation | IPC: | G06F9/38, G06F7/48 | [1993/25] | CPC: |
G06F7/483 (EP,US);
G06F9/30014 (EP,US);
G06F9/30145 (EP,US);
G06F9/3016 (EP,US);
G06F9/30167 (EP,US);
G06F9/3802 (EP,US);
G06F9/3836 (EP,US);
G06F9/3838 (EP,US);
G06F9/3844 (EP,US);
G06F9/3854 (EP,US);
G06F9/3856 (EP,US);
G06F9/3858 (EP,US);
G06F9/3861 (EP,US);
G06F9/3867 (EP,US);
G06F9/3877 (EP,US);
|
Frühere IPC [1992/01] | G06F9/38 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1992/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit und Verfahren zu seinem Betrieb | [1998/48] | Englisch: | High-performance multi-processor having floating point unit and operation method | [1998/48] | Französisch: | Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante et méthode de fonctionnement | [1998/48] |
Frühere [1992/01] | Hochleistungsfähiger Multiprozessor mit Gleitkommaeinheit | ||
Frühere [1992/01] | High-performance multi-processor having floating point unit | ||
Frühere [1992/01] | Multiprocesseur à haute performance ayant unité à virgule flottante | Prüfungsverfahren | 10.09.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/45] | 19.11.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.09.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.05.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP61183740 ; | [X]US4179734 (O'LEARY GEORGE P [US]); | [A]US4295203 (JOYCE THOMAS F); | [A]EP0365322 (APOLLO COMPUTER [US]) |