EP0495324 - Antirutschsystem für Kraftfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.12.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Frühere [1994/03] | Für alle benannten Staaten ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | ||
Frühere [1992/30] | Für alle benannten Staaten BENDIX EUROPE Services Techniques S.A. 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Erfinder | 01 /
Lebret, Pierre, BENDIX EUROPE Services Techniques, 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | [1992/30] | Vertreter | Bentz, Jean-Paul Novagraaf Technologies 16, rue Gambetta 25000 Besançon / FR | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Bentz, Jean-Paul Novagraaf Technologies Cabinet Ballot 25A Rue Proudhon 25000 Besançon / FR | ||
Frühere [1994/33] | Bentz, Jean-Paul AlliedSignal Europe Services Techniques Service Brevets 126, Rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91403127.3 | 20.11.1991 | [1992/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19900016025 | 20.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9016025 | [1992/30] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0495324 | Datum: | 22.07.1992 | Sprache: | FR | [1992/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0495324 | Datum: | 16.02.1994 | Sprache: | FR | [1994/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.05.1992 | Klassifikation | IPC: | B60T8/48 | [1992/30] | CPC: |
B60T8/5012 (EP,US);
B60T8/4031 (EP,US);
B60T8/4291 (EP,US);
B60T8/4872 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1992/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antirutschsystem für Kraftfahrzeuge | [1992/30] | Englisch: | Anti-slip system for motor vehicles | [1992/30] | Französisch: | Système d'antipatinage pour véhicule automobile | [1992/30] | Prüfungsverfahren | 03.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/36] | 01.09.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.03.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.05.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.06.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0156323 (NIPPON DENSO CO [JP], et al); | [A]EP0182374 (NIPPON DENSO CO [JP]); | [A]FR2590217 (AKEBONO BRAKE IND [JP]); | [A]EP0319719 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]GB2218479 (TEVES GMBH ALFRED [DE]); | [A]FR2636575 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]DE3939177 (NIPPON ABS LTD [JP]); | [A]EP0376788 (BENDIX FRANCE [FR]) |