EP0491633 - Tisch-Papierschneidegerät zum Ausschneiden von Buchregistern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.02.1997 [1997/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mathian, Louis Rue de la Maritelle Bresson F-38320 Eybens / FR | [1992/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1992/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91420450.8 | 16.12.1991 | [1992/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19900016367 | 19.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9016367 | [1992/26] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0491633 | Datum: | 24.06.1992 | Sprache: | FR | [1992/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0491633 | Datum: | 28.02.1996 | [1996/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.1992 | Klassifikation | IPC: | B26D7/26, B26D1/30 | [1992/26] | CPC: |
B26D1/30 (EP);
B26D1/305 (EP);
B26D7/2628 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1992/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tisch-Papierschneidegerät zum Ausschneiden von Buchregistern | [1992/26] | Englisch: | Table paper-trimmer for cutting index tabs | [1992/26] | Französisch: | Massicot de bureau pour réaliser des onglets | [1992/26] | Prüfungsverfahren | 12.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/16] | 10.11.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 31.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 02.02.1993 | M01   Gebühr entrichtet am   12.02.1993 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1993 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   22.06.1994 | 31.12.1994 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   08.06.1995 | 07.07.1995 | 04   M02   Gebühr entrichtet am   05.09.1995 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2255812 ; | [Y]DE74425 ; | [A]US4481848 ; | [A]FR389841 ; | [A]GB410412 ; | [A]EP0320278 ; | [A]US3196724 ; | [A]US1954237 |