EP0437416 - Zusammensetzungen, enthaltend 2,2',2"-Nitrilotriethanol-Cyclometallate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.02.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.04.1996 [1996/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1991/29] | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Wirth, Hermann Otto, Dr. Lessingstrasse 24 W-6140 Bensheim 3 / DE | 02 /
Friedrich, Hans-Helmut Am Rauhenstein 8 W-6147 Lautertal 2 / DE | [1991/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91810005.8 | 03.01.1991 | [1991/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19900000085 | 11.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 8590 | [1991/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0437416 | Datum: | 17.07.1991 | Sprache: | DE | [1991/29] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0437416 | Datum: | 18.12.1991 | Sprache: | DE | [1991/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.1991 | Klassifikation | IPC: | C10M139/00, C10M159/18, C10L1/20, C08K5/17, C08K5/55, C07F5/04, C07F7/00, C07F9/00, C07F9/90, C07F19/00, C07C323/25 | [1991/29] | CPC: |
C10L10/08 (EP,US);
C07F19/005 (EP,US);
C07F5/04 (EP,US);
C07F5/069 (EP,US);
C07F7/003 (EP,US);
C07F9/005 (EP,US);
C07F9/902 (EP,US);
C08K5/0091 (EP,US);
C10L1/301 (EP,US);
C10L1/303 (EP,US);
C10L1/305 (EP,US);
C10L1/308 (EP,US);
C10L10/02 (EP,US);
C10M139/00 (EP,US);
C10M159/18 (EP,US);
C10M2201/02 (EP,US);
C10M2227/062 (EP,US);
C10M2227/09 (EP,US);
C10N2010/02 (EP,US);
C10N2010/04 (EP,US);
C10N2010/06 (EP,US);
C10N2010/08 (EP,US);
C10N2010/10 (EP,US);
C10N2010/12 (EP,US);
C10N2010/14 (EP,US);
C10N2010/16 (EP,US);
C10N2040/06 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1991/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammensetzungen, enthaltend 2,2',2"-Nitrilotriethanol-Cyclometallate | [1991/29] | Englisch: | Compositions containing a 2,2',2"-nitrilotriethanol-cyclometallate | [1991/29] | Französisch: | Compositions contenant un 2,2',2"-nitrilotriéthanol-cyclométallate | [1991/29] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 07.01.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/29] | 12.08.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.12.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 13.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/14] | 09.11.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1996/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]SU679559 ; | [X]US3227739 (JOSEPH VERSTEEG); | [X]US3118955 (YOUNG DAVID M); | [XD]US3598757 (CYBA HENRYK A); | [X]US3645901 (MATSON HOWARD J); | [X]US3483271 (HOLOCH KLAUS E, et al); | [XD]US3804875 (LUDWIG J, et al); | [X]US2985685 (THOMAS WALTER M, et al); | [X]US2935522 (SAMOUR CARLOS M); | [X]EP0092755 (KEY FRIES INC [US]); | [X]WO8602114 (ECOLE NALE SUP CHIM LILLE [FR]); | [AD]US4892670 (MENDELSON LEAH T [US]); | [A]DE3607884 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [A]EP0239536 (CIBA GEIGY AG [CH]) | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 112, 1990, Seite 661, Zusammenfassung Nr. 217097c, Columbus, Ohio, US; M.G. VORONKOV et al.: "3,7,10-Trimethyl-1-arylstannatranes. Electronic effects of the 3,7,10-trimethylstannatrane group", & METALLOORG. KHIM. 1989, 2(4), 846-8 | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 92, 1980, Seite 692, Zusammenfassung Nr. 120944g, Columbus, Ohio, US; K. WIEGHARDT et al.: "Some reactions of complexes of vanadium(V) with hydroxylamine: formation of nitrosyl- and hydroxylamido(1-) complexes", & Z. ANORG. ALLG. CHEM. 1979, 457, 75-83 | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 78, 1973, Seite 485, Zusammenfassung Nr. 11005s, Columbus, Ohio, US; M.G. VORONKOV et al.: "Atranes. XXX. Ferratrane, cobatrane, and their C-methyl derivatives", & KHIM. GETEROTSIKL. SOEDIN. 1972, (9), 1172-3 | [XD] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 91, 1979, Seite 598, Zusammenfassung Nr. 192800j, Columbus, Ohio, US; & SU-A-679 559 (BASKHIR INSTITUTE OF CHEMISTRY) 15-08-1979, & SU679559 A 00000000 | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 102, 1985, Seite 613, Zusammenfassung Nr. 62368j, Columbus, Ohio, US; S.N. TANDURA et al.: "Conformational structure and carbon-13 NMR spectra of 3,7,10-methyl-substituted metallatranes", & ZH. OBSHCH. KHIM. 1984, 54(9), 2012-17 |