EP0479716 - Betätigungseinrichtung am Ablaufventil eines Spülkastens [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 02.02.2000 [2000/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Geberit AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona / CH | [1992/15] | Erfinder | 01 /
Schmucki, Peter Büel 12 CH-8733 Eschenbach / CH | [1992/15] | Vertreter | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [1993/28] | Groner, Manfred, et al Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 CH-8023 Zürich / CH | ||
Frühere [1992/15] | Groner, Manfred Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 CH-8023 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91810634.5 | 13.08.1991 | [1992/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19900002808 | 29.08.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 280890 | [1992/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0479716 | Datum: | 08.04.1992 | Sprache: | DE | [1992/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0479716 | Datum: | 09.06.1993 | Sprache: | DE | [1993/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0479716 | Datum: | 11.09.1996 | Sprache: | DE | [1996/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.04.1993 | Klassifikation | IPC: | E03D1/14 | [1992/15] | CPC: |
E03D1/142 (EP,US);
E03D2001/147 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Betätigungseinrichtung am Ablaufventil eines Spülkastens | [1992/15] | Englisch: | Actuator for the discharge valve of a flush cistern | [1996/37] | Französisch: | Dispositif d'actionnement d'un clapet de vidange d'un réservoir de chasse | [1992/15] |
Frühere [1992/15] | Actuation device for a flush valve for a flush cistern | Prüfungsverfahren | 05.07.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/35] | 15.09.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.03.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.05.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.07.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 11.09.1996 | GR | 11.09.1996 | [2000/05] |
Frühere [1997/30] | GB | 11.09.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2795237 (CORBIN JR ELBERT A); | [A]DE3123501 (KUEHMSTEDT PETER); | [A]EP0103045 (ROST & SOEHNE GEORG [DE]); | [AD]DE3422315 (GEBERIT AG [CH]); | [X]DE3729569 (SCHWAB SANITAER PLASTIC GMBH [DE]) |