EP0470943 - Verfahren zur Ausfalldetektion von Strassenbeleuchtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.09.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.11.1994 [1994/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELECTRONIC TRAFIC S.A. Poligono Industrial Vara de Quart-Tres Forques 147 46014 Valencia / ES | [N/P] |
Frühere [1992/07] | Für alle benannten Staaten ELECTRONIC TRAFIC S.A. Poligono Industrial Vara de Quart-Tres Forques 147 E-46014 Valencia / ES | Erfinder | 01 /
Beltran-Talamantes, Salvador Plaza Alqueria Nova 18, piso 1 E-46014 Valencia / ES | [1992/07] | Vertreter | Schmitz, Yvon, et al Gevers Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | [N/P] |
Frühere [1992/07] | Schmitz, Yvon, et al GEVERS Patents, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5 B-1831 Diegem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91870118.6 | 02.08.1991 | [1992/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES19900002115 | 06.08.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 9002115 | [1992/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0470943 | Datum: | 12.02.1992 | Sprache: | EN | [1992/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.1991 | Klassifikation | IPC: | H05B37/03 | [1992/07] | CPC: |
H05B47/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Ausfalldetektion von Strassenbeleuchtung | [1992/07] | Englisch: | Procedure for detecting breakdowns in street lighting | [1992/07] | Französisch: | Méthode pour la détection de défaillance d'éclairage public | [1992/07] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 28.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/39] | 10.01.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/46] | 20.06.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1994/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP58225360 ; | [X]WO9004242 (SWEDISH AIRPORT TECHNOLOGY HB [SE]); | [X]GB2176640 (HARDY RAYMOND BRUCE MCCLELLAND, et al); | [A]EP0301528 (VITROSELENIA SPA [IT]); | [A]GB2066543 (WULFF APPARATEBAU GMBH GUENTHE); | [A]DE3012726 (GUNDORF ALBERTUS C [DK], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 82 (P-268)[1519], 14th April 1984; & JP-A-58 225 360 (FUJITSU) 27-12-1983, & JP58225360 A 00000000 |