EP0513105 - VORRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG VON EISENBAHNSCHIENEN AUF EINEM BETON- ODER METALLTRÄGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALLEVARD 320 Bureaux de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | [N/P] |
Frühere [1994/05] | Für alle benannten Staaten Allevard 320 Bureaux de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | ||
Frühere [1992/47] | Für alle benannten Staaten Allevard Industries 320 Brx de la Colline F-92210 Saint-Cloud / FR | Erfinder | 01 /
DUVAL, Philippe 51, rue Jean-Baptiste-Lebas F-59500 Lambres-lez-Douai / FR | [1992/47] | Vertreter | Hasenrader, Hubert Karl, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1992/47] | Hasenrader, Hubert, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université F-75340 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91903328.2 | 29.01.1991 | [1992/47] | WO1991FR00049 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19900001086 | 30.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9001086 | [1992/47] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9111556 | Datum: | 08.08.1991 | Sprache: | FR | [1991/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0513105 | Datum: | 19.11.1992 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 08.08.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0513105 | Datum: | 22.06.1994 | Sprache: | FR | [1994/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.08.1991 | Klassifikation | IPC: | E01B9/30 | [1992/47] | CPC: |
E01B9/30 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, IT [1992/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG VON EISENBAHNSCHIENEN AUF EINEM BETON- ODER METALLTRÄGER | [1992/47] | Englisch: | DEVICE FOR ATTACHING A RAIL TO A CONCRETE OR METAL SUPPORT | [1992/47] | Französisch: | DISPOSITIF DE FIXATION DE RAIL DE CHEMIN DE FER SUR UN SUPPORT EN BETON OU EN METAL | [1992/47] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.07.1991 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: GB | 18.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/47] | 06.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.12.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.03.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 22.06.1994 | IT | 22.06.1994 | [2002/25] |
Frühere [1999/42] | IT | 22.06.1994 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CH330397 (BAYLISS JONES & BAYLISS LIMITE [GB]); | [A]GB1169715 (BRITISH RAILWAYS BOARD [GB]); | [A]FR2627519 (ALLEVARD IND SA [FR]) |