EP0469142 - KRAFTSTOFFEINSPRITZEINRICHTUNG FÜR EINSPRITZBRENNKRAFTMASCHINEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.03.1996 [1996/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH AG Geiereckstrasse 6 1110 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1995/11] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH AG Geiereckstrasse 6 A-1110 Wien / AT | ||
Frühere [1992/06] | Für alle benannten Staaten Automotive Diesel Gesellschaft m.b.H. Derfflingerstrasse 15 A-4020 Linz / AT | Erfinder | 01 /
WEISS, Gerhard P.-Hahnstra e 29 A-4614 Marchtrenk / AT | [1992/06] | Vertreter | Haffner, Thomas M., et al Haffner und Keschmann Patentanwälte KG Schottengasse 3a 1014 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1992/06] | Haffner, Thomas M., Dr., et al Patentanwalt Schottengasse 3a A-1014 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91905879.2 | 20.02.1991 | [1992/06] | WO1991AT00030 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19900000398 | 21.02.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 39890 | [1992/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9113252 | Datum: | 05.09.1991 | Sprache: | DE | [1991/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0469142 | Datum: | 05.02.1992 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.09.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0469142 | Datum: | 05.04.1995 | Sprache: | DE | [1995/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.09.1991 | Klassifikation | IPC: | F02M45/06, F02M59/26 | [1992/06] | CPC: |
F02M45/066 (EP,US);
F02M45/06 (EP,US);
F02M59/265 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | FR, GB, IT [1992/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRAFTSTOFFEINSPRITZEINRICHTUNG FÜR EINSPRITZBRENNKRAFTMASCHINEN | [1992/06] | Englisch: | FUEL INJECTION DEVICE FOR FUEL-INJECTED INTERNAL COMBUSTION ENGINES | [1992/06] | Französisch: | DISPOSITIF D'INJECTION DE CARBURANT POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A INJECTION | [1992/06] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.10.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/06] | 27.01.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.05.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.04.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.10.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.01.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.01.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP02030972 ; | [A]JP57148054 ; | [A]FR2067883 (PEUGEOT); | [A]US2258055 (HOLLOWAY JOHN H, et al); | [A]DE2922426 (DAIMLER BENZ AG) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 181 (M-961)(4124) 11 April 1990, & JP-A-02 030972 (KUBOTA) 01 Februar 1990, siehe das ganze Dokument, & JP02030972 A 19900411 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 253 (M-178)(1131) 11 Dezember 1982, & JP-A-57 148054 (KAWASAKI) 13 September 1982, siehe das ganze Dokument, & JP57148054 A 19820913 | Prüfung | US4520774 |