EP0522036 - BACILLUS THURINGIENSIS-CRYIIIC-GEN UND FÜR COLEOPTERA-INSEKTEN TOXISCHES PROTEIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, LU | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Monsanto Company 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167 / US | [N/P] |
Frühere [1995/50] | Für alle benannten Staaten MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis Missouri 63167 / US | ||
Frühere [1993/02] | Für alle benannten Staaten ECOGEN INC 2005 Cabot Boulevard West Langhorne, PA 19047-1810 / US | Erfinder | 01 /
DONOVAN, William, P. 36 Calicobush Road Levittown, PA 19057 / US | 02 /
RUPAR, Mark, J. 2225-C Prior Road Wilmington, DE 19809 / US | 03 /
SLANEY, Annette, C. 4 Dunmoor Court South Hamilton Square, NJ 08690 / US | 04 /
JOHNSON, Timothy, B. 142 E. Highland Avenue Langhorne, PA 19047 / US | [1993/02] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/02] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91907293.4 | 18.03.1991 | [1993/02] | WO1991US01786 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900496568 | 20.03.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 496568 | [1993/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9114778 | Datum: | 03.10.1991 | [1991/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0522036 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.10.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0522036 | Datum: | 26.07.1995 | Sprache: | EN | [1995/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.12.1991 | Klassifikation | IPC: | C12N15/32, A01N63/02 | [1993/02] | CPC: |
C07K14/325 (EP,KR,US);
A01N63/23 (KR);
A01N63/50 (EP,US);
Y10S530/82 (EP,KR,US)
| C-Set: |
A01N63/50, A01N63/23, A01N2300/00 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1993/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BACILLUS THURINGIENSIS-CRYIIIC-GEN UND FÜR COLEOPTERA-INSEKTEN TOXISCHES PROTEIN | [1993/02] | Englisch: | BACILLUS THURINGIENSIS cryIIIC GENE AND PROTEIN TOXIC TO COLEOPTERAN INSECTS. | [1995/30] | Französisch: | GENE cryIIIC PROVENANT DU BACILLUS THURINGIENSIS ET PROTEINE TOXIQUE POUR LES INSCETES COLEOPTERES. | [1995/30] |
Frühere [1993/02] | $i(BACILLUS THURINGIENSIS cryIIIC) GENE AND PROTEIN TOXIC TO COLEOPTERAN INSECTS | ||
Frühere [1993/02] | GENE $i(cryIIIC) PROVENANT DU $i(BACILLUS THURINGIENSIS) ET PROTEINE TOXIQUE POUR LES INSECTES COLEOPTERES | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Sonstiges | EPB 1995/30: Teilanmeldung 94102819.3 eingereicht am 18/03/91 | EPB 1995/30: Divisional application 94102819.3 filed on 18/03/91 | EPB 1995/30: Demande divisionnaire 94102819.3 déposée le 18/03/91 | Eintritt in die regionale Phase | 23.09.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.09.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.09.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.1991 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 23.09.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/02] | 14.10.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 25.01.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 30.01.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP94102819.3 / EP0606110 | Einspruch (Einsprüche) | 27.04.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 26.07.1995 | DK | 26.07.1995 | GR | 26.07.1995 | LI | 26.07.1995 | SE | 26.10.1995 | LU | 31.03.1996 | [2000/05] |
Frühere [1998/15] | CH | 26.07.1995 | |
DK | 26.07.1995 | ||
LI | 26.07.1995 | ||
SE | 26.10.1995 | ||
Frühere [1996/18] | CH | 26.07.1995 | |
LI | 26.07.1995 | ||
SE | 26.10.1995 | ||
Frühere [1996/11] | SE | 26.10.1995 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0288829 (BASF AG [DE]); | [A]WO8808880 (ECOGEN INC [US]); | [A]EP0337604 (MYCOGEN CORP [US]) | [A] - Nucleic Acids Research, volume 18, no. 5, 11 March 1990, IRL Press, A. Sick et al.: "Nucleotide sequence of a coleopteran-active toxin gene from a new isolate of Bacillus thuringiensis subsp. tolworthi", page 1305, see the whole page |