EP0481042 - AMPHOTERES HYDROGEL FÜR MEDIZINISCHE GEGENSTÄNDE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 19.06.2002 [2002/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis Minnesota 55432-3576 / US | [N/P] |
Frühere [1992/17] | Für alle benannten Staaten MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432-3576 / US | Erfinder | 01 /
JEVNE, Allan, H. 1314 - 153rd Lane N.E. Anoka, MN 55303 / US | 02 /
HOLMBLAD, Carolann 31584 Rum River Drive Cambridge, MN 55008 / US | 03 /
PHIPPS, Joseph, B. 5309 Ximines Lane Plymouth, MN 55442 / US | 04 /
HOWLAND, Warren, W. 1211 N. Mississippi Drive Champlin, MN 55008 / US | [1992/17] | Vertreter | Cockbain, Julian, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1992/17] | Cockbain, Julian, Dr., et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91908140.6 | 29.03.1991 | [1992/17] | WO1991US02156 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900502841 | 30.03.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 502841 | [1992/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9115250 | Datum: | 17.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0481042 | Datum: | 22.04.1992 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0481042 | Datum: | 12.07.1995 | Sprache: | EN | [1995/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.10.1991 | Klassifikation | IPC: | A61L15/16, C09J133/14 | [1992/17] | CPC: |
A61K9/7061 (EP,US);
A61K47/32 (EP,US);
A61K9/0009 (EP,US);
A61K9/0014 (EP,US);
A61L15/60 (EP,US);
A61N1/0428 (EP,US);
| C-Set: |
A61L15/60, C08L33/26 (EP,US);
C08L33/02, C08L2666/04 (US,EP);
C09J133/26, C08L2666/04 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AMPHOTERES HYDROGEL FÜR MEDIZINISCHE GEGENSTÄNDE | [1992/17] | Englisch: | AMPHOTERIC HYDROGEL FOR MEDICAL DEVICES | [1992/17] | Französisch: | HYDROGEL AMPHOTERE POUR DISPOSITIFS MEDICAUX | [1992/17] | Eintritt in die regionale Phase | 26.11.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.11.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.11.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.11.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/17] | 12.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.12.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.04.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.07.1995 | BE | 12.07.1995 | DK | 12.07.1995 | ES | 12.07.1995 | GR | 12.07.1995 | SE | 12.10.1995 | LU | 31.03.1996 | [2002/25] |
Frühere [2000/05] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
DK | 12.07.1995 | ||
GR | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
LU | 31.03.1996 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
DK | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
Frühere [1996/22] | AT | 12.07.1995 | |
BE | 12.07.1995 | ||
SE | 12.10.1995 | ||
Frühere [1996/14] | AT | 12.07.1995 | |
SE | 12.10.1995 | ||
Frühere [1996/11] | SE | 12.10.1995 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP61023670 ; | EP0077618 [ ] (ALLIED COLLOIDS LTD [GB]); | EP0355536 [ ] (LOHMANN THERAPIE SYST LTS [DE]); | EP0384268 [ ] (STOCKHAUSEN CHEM FAB GMBH [DE]) | [X] - WPIL File Supplier, Derwent Publications Ltd., (London, GB), AN 86-073070; & JP-A-61023670 (NISSHIN KAGAKU KOGY) 1 February 1986, & JP61023670 A 19860201 |