Benannte Vertragsstaaten | AT | Erlöschen: 16.05.1999 | BE | Erlöschen: 31.05.1999 | CH | Erlöschen: 31.05.1999 | DE | | DK | Erlöschen: 31.05.1999 | ES | Erlöschen: 17.05.1999 | FR | | GB | Erlöschen: 16.05.1999 | GR | Erlöschen: 30.11.1999 | IT | | LI | Erlöschen: 31.05.1999 | LU | Erlöschen: 16.05.1999 | NL | Erlöschen: 10.08.1994 | SE | Erlöschen: 17.05.1999 | Prüfungsverfahren | 02.05.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Eintritt in die regionale Phase | 28.01.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 28.01.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 28.01.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 10.08.1994 | Einspruchsverfahren | 14.01.2000 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents | veröffentlicht am 29.03.2000 | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 19.07.1996 | APPEAL FILED | 23.09.1996 | APPEAL STATEMENT OF GROUNDS FILED | 14.01.2000 | APPEAL RESULT | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 10.11.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 16.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANNULLED DUE TO FAILURE TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF ART. 29P AND 29M OF THE PATENTS ACT | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 10.08.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19920128 | | Datum des Ereignisses: | 02.02.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19931222 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | OWNER: | DE DOMINICIS & MAYER S.R.L. | | Datum des Ereignisses: | 10.08.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 109837 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19940815 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 15.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 59102492 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19940915 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 07.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977) | Effective DATE: | 19940810 | | Datum des Ereignisses: | 12.01.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 19990516 | | Datum des Ereignisses: | 26.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DK T3 | Code Expl.: | +EP PATENT WITH DANISH CLAIMS | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GR FG4A | Code Expl.: | +VALIDATION IN GREECE | Free Format Text: | 3013417 | | Datum des Ereignisses: | 16.07.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES FG2A 2072612 ES T3 | Code Expl.: | +DEFINITIVE PROTECTION | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PUE | Code Expl.: | ASSIGNMENT | OWNER: | FUCHS TECHNOLOGY AG TRANSFER- ARCMET TECHNOLOGIE G | | Datum des Ereignisses: | 04.12.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB 732E | Code Expl.: | AMENDMENTS TO THE REGISTER IN RESPECT OF CHANGES OF NAME OR CHANGES AFFECTING RIGHTS (SECT. 32/1977) | | Datum des Ereignisses: | 07.02.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR TP | Code Expl.: | TRANSMISSION OF PROPERTY | | Datum des Ereignisses: | 16.03.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES PC2A | Code Expl.: | +TRANSFER OF PATENT | | Datum des Ereignisses: | 31.12.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 03.03.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 03.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DK EBP | Code Expl.: | -EP PATENT LAPSED | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT IN FORCE IN SWEDEN | Ref Document Number: | 91909420.1 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 12.07.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION FILED | OPPONENT: | MANNESMANN AG | Effective DATE: | 19950510 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | BE: LAPSED | OWNER: | ARCMET TECHNOLOGIE G.M.B.H. | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 91909420.1 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 05.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | PATENT REVOKED | Effective DATE: | 20000114 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990516 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DK | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 17.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990517 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990516 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19991130 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LU | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990516 | | Datum des Ereignisses: | 10.08.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19940810 | | Datum des Ereignisses: | 17.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990517 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Payment DATE: | 19980522 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 25.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Payment DATE: | 19980525 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 28.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Payment DATE: | 19980528 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 25.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19980525 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 25.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DK | Payment DATE: | 19980525 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 26.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Payment DATE: | 19980526 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 17.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19980417 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 03.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19980403 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GR | Payment DATE: | 19980430 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LU | Payment DATE: | 19980522 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Payment DATE: | 19980522 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 25.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPEAL DOSSIER MODIFIED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS NOAPO | | Datum des Ereignisses: | 26.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPEAL REFERENCE MODIFIED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS REFNO | | Datum des Ereignisses: | 05.10.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPEAL REFERENCE MODIFIED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSCREFNO | | Datum des Ereignisses: | 10.02.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPEAL DOSSIER MODIFIED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS NOAPO | | Datum des Ereignisses: | 24.06.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 20.03.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 18.02.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: PATENT REVOKED | | Datum des Ereignisses: | 18.02.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | PATENT REVOKED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009271 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION FILED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009260 | |