EP0483322 - EINSCHMELZAGGREGAT MIT ZWEI NEBENEINANDER ANGEORDNETEN SCHMELZÖFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 18.02.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fuchs Technology AG Chamerstrasse 50 (c/o Gestinor Services AG) CH-6300 Zug / CH | [N/P] |
Frühere [1992/19] | Für alle benannten Staaten Fuchs Technology AG Chamerstrasse 50 (c/o Gestinor Services AG) CH-6300 Zug / CH | Erfinder | 01 /
EHLE, Joachim Spitzenbergstra e 7b D-7606 Lautenbach / DE | 02 /
FUCHS, Gerhard Eschigweg 1 D-7640 Kehl-Bodersweier / DE | [1992/19] | Vertreter | Blumbach · Zinngrebe Patent PartG mbB European Patent Attorneys Patenta Radeckestrasse 43 81245 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/17] | Blumbach, Kramer & Partner Patentanwälte Radeckestrasse 43 D-81245 München / DE | ||
Frühere [1992/19] | Blumbach Weser Bergen Kramer Zwirner Hoffmann Patentanwälte Radeckestrasse 43 D-81245 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91909420.1 | 16.05.1991 | [1992/19] | WO1991EP00916 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904015916 | 17.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4015916 | [1992/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9118120 | Datum: | 28.11.1991 | Sprache: | DE | [1991/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0483322 | Datum: | 06.05.1992 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.11.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0483322 | Datum: | 10.08.1994 | Sprache: | DE | [1994/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.11.1991 | Klassifikation | IPC: | C21C5/52, F27B3/04, F27D3/00 | [1992/19] | CPC: |
F27B3/04 (EP,US);
C21C5/52 (KR);
C21C5/5252 (EP,US);
F27B3/085 (EP,US);
F27B3/186 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINSCHMELZAGGREGAT MIT ZWEI NEBENEINANDER ANGEORDNETEN SCHMELZÖFEN | [1992/19] | Englisch: | SMELTING PLANT WITH TWO ADJACENT SMELTING FURNACES | [1992/19] | Französisch: | INSTALLATION DE FUSION A DEUX FOURS DE FUSION ADJACENTS | [1992/19] | Eintritt in die regionale Phase | 28.01.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.01.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.01.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.01.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/19] | 22.12.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.02.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.05.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.05.1995
08.06.1995
ADMISSIBLE Mannesmann AG Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Meissner, Peter E. (DE) Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 D-14171 Berlin / DE | [1995/28] | 13.06.1995 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 18.10.1995 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.03.1996 | Termin der mündlichen Verhandlung | 21.05.1996 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.05.1996 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 14.01.2000 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2000/14] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 19.07.1996 | Beschwerde eingegangen No. T0677/96 | 23.09.1996 | Begründung eingereicht | 14.01.2000 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 10.08.1994 | AT | 16.05.1999 | GB | 16.05.1999 | LU | 16.05.1999 | ES | 17.05.1999 | SE | 17.05.1999 | BE | 31.05.1999 | CH | 31.05.1999 | DK | 31.05.1999 | LI | 31.05.1999 | GR | 30.11.1999 | [2005/24] |
Frühere [2004/50] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
LU | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
GR | 31.12.1999 | ||
Frühere [2004/39] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
LU | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Frühere [2004/38] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
ES | 17.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Frühere [2003/45] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
DK | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Frühere [2002/45] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
CH | 31.05.1999 | ||
LI | 31.05.1999 | ||
Frühere [2001/51] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
SE | 17.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Frühere [2001/50] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Frühere [2001/05] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
GB | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Frühere [2000/24] | NL | 10.08.1994 | |
AT | 16.05.1999 | ||
BE | 31.05.1999 | ||
Frühere [1995/15] | NL | 10.08.1994 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB895534 (MEREDITH WOODRIDGE THRING); | [A]DE1433424 (KRUPP GMBH); | [Y]DE1937839 (SIDERURGIE FSE INST RECH); | [Y]DE3232139 (MANNESMANN AG [DE]); | [A]DE8412739U ; | [A]EP0170809 (FUCHS SYSTEMTECHNIK GMBH [DE]) |