EP0533829 - SCHUTZ FÜR DOKUMENTE ODER GEGENSTÄNDE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.05.1996 [1996/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Unicate B.V. Verlengde Hereweg 192 9722 AM Groningen / NL | [N/P] |
Frühere [1994/52] | Für alle benannten Staaten Unicate B.V. Verlengde Hereweg 192 NL-9722 AM Groningen / NL | ||
Frühere [1993/35] | Für alle benannten Staaten Tel, Teunis Esserlaan 13 NL-9722 SK Groningen / NL | ||
Frühere [1993/13] | Für alle benannten Staaten TEL-DEVELOPMENTS B.V. Verlengde Hereweg 192 NL-9722 AM Groningen / NL | Erfinder | 01 /
Tel, Teunis Esserlaan 13 NL-9722 SK Groningen / NL | [1994/52] |
Frühere [1993/35] | 01 /
* * * | ||
Frühere [1993/13] | 01 /
TEL, Teunis Verlengde Hereweg 192 NL-9722 AM Groningen / NL | Vertreter | van der Kloet-Dorleijn, G.W.F., et al Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Frühere [1993/35] | van der Kloet-Dorleijn, Geertruida W.F., Drs., et al van Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 NL-2280 GE Rijswijk / NL | ||
Frühere [1993/13] | Timmers, Cornelis Herman Johannes van Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 NL-2280 GE Rijswijk / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91912263.0 | 14.06.1991 | [1993/13] | WO1991NL00098 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19900001368 | 15.06.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 9001368 | [1993/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9119614 | Datum: | 26.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0533829 | Datum: | 31.03.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.12.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0533829 | Datum: | 24.05.1995 | Sprache: | EN | [1995/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.12.1991 | Klassifikation | IPC: | B42D15/10 | [1993/13] | CPC: |
B42D25/24 (EP,US);
B42D25/00 (US);
B42D25/21 (US);
B42D25/29 (US);
B42D25/328 (US);
G06K19/086 (EP,US);
G06V20/80 (EP,US);
G07D7/003 (EP,US);
G07D7/12 (EP,US);
G07D7/20 (EP,US);
G07F7/08 (EP,US);
G07F7/086 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1993/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHUTZ FÜR DOKUMENTE ODER GEGENSTÄNDE | [1993/13] | Englisch: | SECURITY OF OBJECTS OR DOCUMENTS | [1993/13] | Französisch: | SECURITE D'OBJETS OU DE DOCUMENTS | [1993/13] | Eintritt in die regionale Phase | 24.11.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.11.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.11.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.01.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 24.11.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/13] | 15.04.1993 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 20.04.1993 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 20.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 24.03.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.02.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.02.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1931536 (SAAB AB); | [A]US4218674 (BROSOW JORGEN [AU], et al); | [A]US4682794 (MARGOLIN GEORGE D [US]) | Prüfung | EP0054071 | vom Anmelder | US4218674 | EP0054071 |