EP0546044 - ANALYTISCHES VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.11.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, LU | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH Penglais Aberystwyth Dyfed SY23 3DD / GB | [N/P] |
Frühere [1993/24] | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH Penglais Aberystwyth, Dyfed SY23 3DD / GB | Erfinder | 01 /
KELL, Douglas, Bruce Symlog House Cwmsymlog Aberystwyth Dyfed SY23 3HA / GB | 02 /
WOODWARD, Andrew, Michael Calidris Newborough Anglesey Gwynedd LL61 6RS / GB | [1993/24] | Vertreter | Austin, Hedley William Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Frühere [1993/24] | Austin, Hedley William Urquhart-Dykes & Lord Alexandra House 1 Alexandra Road Swansea West Glamorgan SA1 5ED / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91915873.3 | 30.08.1991 | [1993/24] | WO1991GB01477 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19900018886 | 30.08.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9018886 | GB19910011893 | 03.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9111893 | [1993/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9204630 | Datum: | 19.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0546044 | Datum: | 16.06.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.03.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0546044 | Datum: | 02.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.03.1992 | Klassifikation | IPC: | G01N33/48 | [1993/24] | CPC: |
G01N33/48735 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1993/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANALYTISCHES VERFAHREN | [1993/24] | Englisch: | ANALYTICAL METHOD | [1993/24] | Französisch: | PROCEDE D'ANALYSE | [1993/24] | Eintritt in die regionale Phase | 17.02.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.02.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.02.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 17.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/24] | 12.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.05.1996 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung {1} | 07.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/52] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 18.05.1996 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.05.1996 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.06.1996 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.08.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.1997 | BE | 02.01.1997 | DK | 02.01.1997 | GR | 02.01.1997 | LU | 31.08.1997 | [2000/05] |
Frühere [1998/15] | AT | 02.01.1997 | |
BE | 02.01.1997 | ||
DK | 02.01.1997 | ||
Frühere [1997/49] | AT | 02.01.1997 | |
BE | 02.01.1997 | ||
Frühere [1997/42] | AT | 02.01.1997 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]AU520939B (UNISEARCH LTD); | [A]EP0131944 (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH [DE]); | [A]WO8908838 (HEALTH LAB SERVICE BOARD [GB]) |